EP0596506 - Régulateur du cycle de travail d'une valve de régulation de pression d'un anti-blocage, utilisant la déviation de la vitesse de roue par rapport à une valeur de référence et/ou une dérivée par rapport au temps de celle-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.12.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.01.1998 [1998/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1994/19] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Aizawa, Hideyuki, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Nakamura, Akira, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 03 /
Monzaki, Shiro, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 04 /
Yoneyama, Masatoshi, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | [1994/19] | Mandataire(s) | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/19] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93117926.1 | 04.11.1993 | [1994/19] | Numéro de priorité, date | JP19920321288 | 05.11.1992 Format original publié: JP 32128892 | [1994/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0596506 | Date: | 11.05.1994 | Langue: | EN | [1994/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0596506 | Date: | 29.01.1997 | Langue: | EN | [1997/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.1994 | Classification | IPC: | B60T8/32 | [1994/19] | CPC: |
B60T8/172 (EP,US);
B60T8/17616 (EP,US);
B60T8/4275 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/19] | Titre | Allemand: | Antiblockierarbeitszyklus-Steuerungsgerät für Druckventile, wobei der Unterschied zwischen Rad und Zielgeschwindigkeit benutzt wird und/oder die Zeitableitung davon | [1994/19] | Anglais: | Duty cycle controller for anti-lock braking-pressure regulating valve, using wheel speed deviation from target value and/or time derivative thereof | [1994/19] | Français: | Régulateur du cycle de travail d'une valve de régulation de pression d'un anti-blocage, utilisant la déviation de la vitesse de roue par rapport à une valeur de référence et/ou une dérivée par rapport au temps de celle-ci | [1994/19] | Procédure d'examen | 04.11.1993 | Requête en examen déposée [1994/19] | 01.03.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 23.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE4030593 (AISIN SEIKI [JP]) [A] 1,8,11 * abstract * * column 2, line 6 - column 3, line 56 * * column 7, line 5 - column 9, line 26 * * column 11, line 64 - column 16, line 62 *; | [A]DE4021993 (NIPPON DENSO CO [JP]) [A] 1,11 * the whole document *; | [A]DE3729963 (NISSAN MOTOR [JP]) [A] 1,8,11,13 * the whole document *; | [A]DE3825639 (SEPP GUNTHER [DE]) [A] 1 * abstract * * column 2, line 36 - column 3, line 22 *; | [APD]EP0534418 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [APD] 1,8 * abstract * * page 2, line 52 - page 4, line 11 * * page 5, line 43 - page 7, line 53 * * page 12, line 46 - page 13, line 8 * |