EP0599292 - Boîtier de connecteur comprenant une composition de résine de polybutylène téréphtalate [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.04.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.05.1998 [1998/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAZAKI CORPORATION 4-28, Mita 1-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | [N/P] |
Précédent [1994/22] | Pour tous les Etats désignés YAZAKI CORPORATION 4-28, Mita 1-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kato, Tetsuo, c/o Yazaki Parts Co., Ltd. 206-1, Nunohikihara, Haibara-cho Haibara-gun, Shizuoka / JP | 02 /
Kanda, Masahiro, c/o Yazaki Parts Co., Ltd. 206-1, Nunohikihara, Haibara-cho Haibara-gun, Shizuoka / JP | [1994/22] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/22] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93118929.4 | 24.11.1993 | [1994/22] | Numéro de priorité, date | JP19920313447 | 24.11.1992 Format original publié: JP 31344792 | [1994/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0599292 | Date: | 01.06.1994 | Langue: | EN | [1994/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0599292 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | EN | [1997/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.03.1994 | Classification | IPC: | C08L67/02 | [1994/22] | CPC: |
H01B3/422 (EP,US);
C08L67/02 (EP,US);
C08L25/12 (EP,US);
C08L51/003 (EP,US);
H01R13/46 (EP,US)
| C-Set: |
C08L67/02, C08L2666/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1994/22] | Titre | Allemand: | Verbindergehäuse aus einer Polybutylenterephthalat enthaltenden Zusammensetzung | [1994/22] | Anglais: | Connector housing comprising a polybutylene terephthalate resin composition | [1994/22] | Français: | Boîtier de connecteur comprenant une composition de résine de polybutylène téréphtalate | [1994/22] | Procédure d'examen | 29.11.1994 | Requête en examen déposée [1995/04] | 01.08.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.11.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.02.1997 | Taxe de délivrance payée | 04.02.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.03.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS6281444 ; | [A]EP0292251 (TORAY INDUSTRIES [JP]) [A] 1,2 * claims 1,5,13,14,26-28 *; | [A]EP0388231 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD [JP]) [A] 1* claims 1,12,17,19,22,24 *; | [A]EP0397456 (POLYPLASTICS CO [JP]) [A] 1,2 * page 11, line 6 - line 30; claims 1,2,10 *; | [A]US5162412 (LIU PING Y [US]) [A] 1,2 * claims 1,6,7 * | [A] - DATABASE WPI, 2, Derwent World Patents Index, vol. 87, no. 20, Database accession no. 87-141002, & JPS6281444 A 19870414 (TOYOBO KK) [A] 1 * abstract * |