EP0582332 - Dispositif d'action positive pour l'achèvement d'un mouvement rotatif d'un couvercle'écoutille avec verrouillage de celle-ci dans la position ouverte [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.03.1997 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.05.1997 [1997/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RIVA CALZONI S.p.A. Via Emilia Ponente 72 Bologna / IT | [1995/17] |
Précédent [1994/06] | Pour tous les Etats désignés RIVA CALZONI S.p.A. Via Stendhal, 34 I-20144 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Ortelli, Aurelio Via Saragozza 115 Bologna / IT | [1994/06] | Mandataire(s) | Raimondi, Alfredo, et al Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi S.r.l., Piazza le Cadorna 15 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1994/06] | Raimondi, Alfredo, Dott. Ing. Prof., et al Dott. Ing. Prof. RAIMONDI ALFREDO S.r.l. Piazzale Cadorna 15 I-20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 93202136.3 | 21.07.1993 | [1994/06] | Numéro de priorité, date | IT1992MI01933 | 05.08.1992 Format original publié: IT MI921933 | [1994/06] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0582332 | Date: | 09.02.1994 | Langue: | EN | [1994/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0582332 | Date: | 08.05.1996 | Langue: | EN | [1996/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.1993 | Classification | IPC: | B63G8/38, E05C17/32 | [1994/06] | CPC: |
E05C17/32 (EP,US);
B63G8/38 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1994/06] | Titre | Allemand: | Positiv-Wirkungs-Gerät zur Herstellung einer Drehbewegung eines Lukendeckels mit Arretierung desselben in der Offenstellung | [1994/06] | Anglais: | Positive-action device for bringing about the rotary movement of a hatch with secure locking thereof in the open position | [1994/06] | Français: | Dispositif d'action positive pour l'achèvement d'un mouvement rotatif d'un couvercle'écoutille avec verrouillage de celle-ci dans la position ouverte | [1994/06] | Procédure d'examen | 08.07.1994 | Requête en examen déposée [1994/37] | 10.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.11.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.1996 | Taxe de délivrance payée | 15.01.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.02.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR392968 (JOHN COCKERILL [BE]) [A] 1,3 * page 2, line 3 - line 18; figures 1,2 *; | [A]GB124454 (DAWSON ARTHUR TREVOR [GB], et al) [A] 1,3,5 * page 4, line 19 - line 47; figures 3,4 *; | [XY]US1873243 (CHARLES ZEBROWSKI) [X] 1-3,5,6 * column W * [Y] 4; | [Y]US3044106 (PAPSDORF ROBERT A) [Y] 4 * figures 1-6 *; | [A]US3179010 (BRATTON JOHN T) [A] 1* column 2, line 17 - line 33; figure 3 * |