EP0605047 - Procédé de chiffrage/déchiffrage par blocs utilisant des codes algébriques linéaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.12.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.12.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: ES | publié le 11.02.2004 [2004/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke KPN N.V. Stationsplein 7 9726 AE Groningen / NL | [1998/49] |
Précédent [1994/27] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke PTT Nederland N.V. P.O. Box 95321 NL-2509 CH The Hague / NL | Inventeur(s) | 01 /
* * * | [1994/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93203640.3 | 23.12.1993 | [1994/27] | Numéro de priorité, date | NL19920002284 | 29.12.1992 Format original publié: NL 9202284 | [1994/27] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0605047 | Date: | 06.07.1994 | Langue: | EN | [1994/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0605047 | Date: | 14.02.2001 | Langue: | EN | [2001/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.1994 | Classification | IPC: | H04L9/06 | [1994/27] | CPC: |
H04L9/0618 (EP);
H04L2209/12 (EP);
H04L2209/34 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/27] | Titre | Allemand: | Verfahren zur blockweisen Verschlüsselung/Entschlüsselung unter Verwendung von algebraischen linearen Codes | [1994/27] | Anglais: | Method for blockwise encryption/decryption using linear algebraic codes | [1994/27] | Français: | Procédé de chiffrage/déchiffrage par blocs utilisant des codes algébriques linéaires | [1994/27] | Procédure d'examen | 09.12.1994 | Requête en examen déposée [1995/05] | 20.07.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.05.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.06.2000 | Taxe de délivrance payée | 28.06.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.11.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 14.02.2001 | PT | 14.05.2001 | [2004/07] |
Précédent [2002/26] | ES | 14.02.2001 | |
PT | 14.05.2001 | Citations: | Recherche | [DA] - ADVANCES IN CRYPTOLOGY - CRYPTO 87 16-20 August 1987, NEW YORK (US) pages 445-457; R.STRUIK & J. van TILBURG: [DA] 1 * "THE RAO-NAM SCHEME IS INSECURE AGAINST A CHOSEN- PLAINTEXT ATTACK" * * page 445, line 2 - page 446, line 11 * * page 455, line 6 - line 24 * | [A] - ADVANCES IN CRYPTOLOGY - CRYPTO 88 21-25 August 1987, BERLIN (DE) pages 540-563; T.HWANG & T.R.N.RAO: [A] 1 * "SECRET ERROR-CORRECTING CODES (SECC)" * * page 549, line 1 - page 550, line 15 * * page 555, line 1 - page 559, line 7 * | [DA] - T.R.N.RAO & K.H.NAM, "PRIVATE-KEY ALGEBRAIC-CODE ENCRYPTIONS", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, NEW YORK US, (198907), vol. 35, no. 4, pages 829 - 833 [DA] 1 * page 830, column R, line 41 - page 831, column R, line 28 * * table 1 * |