EP0561545 - Fermeture pour récipients [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 30.06.2000 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.11.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 13.12.2006 [2006/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés M C G CLOSURES LIMITED P O Box 32, Bromford Lane West Bromwich West Midlands B70 7HY / GB | [N/P] |
Précédent [1993/38] | Pour tous les Etats désignés M C G CLOSURES LIMITED P O Box 32, Bromford Lane West Bromwich, West Midlands B70 7HY / GB | Inventeur(s) | 01 /
Thompson, Nigel 45 Lea Vale Road, Norton Stourbridge, West Midland DY8 2AT / GB | [1993/38] | Mandataire(s) | Stebbing, Peter John Hunter, et al Ablett & Stebbing, Caparo House, 101-103 Baker Street London W1M 1FD / GB | [N/P] |
Précédent [1993/38] | Stebbing, Peter John Hunter, et al Ablett & Stebbing 45 Lancaster Mews Lancaster Gate London W2 3QQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93301773.3 | 09.03.1993 | [1993/38] | Numéro de priorité, date | GB19920005375 | 12.03.1992 Format original publié: GB 9205375 | [1993/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0561545 | Date: | 22.09.1993 | Langue: | EN | [1993/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0561545 | Date: | 20.12.1995 | Langue: | EN | [1995/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.1993 | Classification | IPC: | B65D41/34 | [1993/38] | CPC: |
B65D41/3447 (EP,US);
B65D2401/35 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/38] | Titre | Allemand: | Behälterverschluss | [1993/38] | Anglais: | Closure for containers | [1993/38] | Français: | Fermeture pour récipients | [1993/38] | Procédure d'examen | 22.10.1993 | Requête en examen déposée [1993/51] | 28.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.06.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.07.1995 | Taxe de délivrance payée | 17.07.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
13.09.1996
25.09.1996
ADMISSIBLE CROWN CORK AG Römerstrasse 83 CH-4153 Reinach / CH Mandataire de l'opposant Hepp, Dieter Hepp Wenger Ryffel AG Friedtalweg 5 9500 Wil / CH | [N/P] |
Précédent [1996/46] | |||
Opposant(s) | 01
13.09.1996
25.09.1996
ADMISSIBLE CROWN CORK AG Römerstrasse 83 CH-4153 Reinach / CH Mandataire de l'opposant Hepp, Dieter Hepp Wenger Ryffel AG Friedtalweg 5 9500 Wil / CH | 21.10.1996 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 07.03.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 30.06.1998 | Date des procédures orales | 31.07.1998 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 31.07.1998 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 14.03.2000 | Effet juridique de la révocation du brevet [2000/33] | Recours après opposition | 10.09.1998 | Recours reçu No. T0912/98 | 05.11.1998 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 14.03.2000 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire fut rejeté | 14.03.2000 | Date des procédures orales | 22.03.2000 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | MC | 31.03.1996 | IE | 09.03.2000 | LU | 09.03.2000 | ES | 10.03.2000 | [2006/50] |
Précédent [2004/39] | IE | 09.03.2000 | |
LU | 09.03.2000 | ||
ES | 10.03.2000 | ||
Précédent [2004/38] | IE | 09.03.2000 | |
ES | 10.03.2000 | ||
Précédent [2001/50] | IE | 09.03.2000 | Citations: | Recherche | [A]GB1592689 (PATEL C S); | [A]EP0154611 (GUALA ANGELO SPA [IT]); | [A]DE8806295U ; | [A]DE3912137 (BERG JACOB GMBH CO KG [DE]); | [YD]EP0408364 (METAL CLOSURES GROUP LTD [GB]); | [Y]WO9111369 (CROWN CORK AG [CH]) |