EP0571165 - Reliure de feuilles perforées [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.10.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés James Burn International Limited Douglas Road Esher Surrey KT10 8BD / GB | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Pour tous les Etats désignés James Burn International Limited Douglas Road Esher Surrey KT10 8BD / GB | Inventeur(s) | 01 /
Bagrosky, Frank 136 Mount Zion Road Marlboro, New York 12542 / US | [1993/47] | Mandataire(s) | Findlay, Alice Rosemary, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Findlay, Alice Rosemary, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London WC2R 0AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93303804.4 | 17.05.1993 | [1993/47] | Numéro de priorité, date | GB19920010553 | 18.05.1992 Format original publié: GB 9210553 | [1993/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0571165 | Date: | 24.11.1993 | Langue: | EN | [1993/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0571165 | Date: | 27.12.1996 | Langue: | EN | [1996/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.1993 | Classification | IPC: | B42B5/10 | [1993/47] | CPC: |
B42B5/103 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, ES, FR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1996/28] |
Précédent [1993/47] | AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Binden von gelochten Bögen | [1993/47] | Anglais: | Improvements in and relating to binding perforated sheets | [1993/47] | Français: | Reliure de feuilles perforées | [1993/47] | Procédure d'examen | 13.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/30] | 07.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.05.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.1996 | Taxe de délivrance payée | 26.08.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 27.12.1996 | CH | 27.12.1996 | DK | 27.12.1996 | ES | 27.12.1996 | IT | 27.12.1996 | LI | 27.12.1996 | NL | 27.12.1996 | PT | 27.03.1997 | SE | 27.03.1997 | IE | 17.05.1997 | [2008/05] |
Précédent [2003/08] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
ES | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
NL | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
ES | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Précédent [2001/01] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Précédent [1998/11] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Précédent [1998/04] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
Précédent [1997/50] | AT | 27.12.1996 | |
PT | 27.03.1997 | ||
Précédent [1997/42] | AT | 27.12.1996 | Citations: | Recherche | [A]DE3903506 (SICKINGER CO [US]) |