EP0582390 - Boucle à verrouillage de phase à double mode de fonctionnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.1997 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.04.1997 [1997/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FORD MOTOR COMPANY County of Wayne Dearborn, MI 48126 / US | [1994/06] | Inventeur(s) | 01 /
Kuo, Yao Hsien 13 St. Andrews Place Brentwood, Essex CM15 8HH / GB | [1994/06] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [1994/06] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93305442.1 | 12.07.1993 | [1994/06] | Numéro de priorité, date | US19920924808 | 04.08.1992 Format original publié: US 924808 | [1994/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0582390 | Date: | 09.02.1994 | Langue: | EN | [1994/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0582390 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | EN | [1996/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.11.1993 | Classification | IPC: | H03L7/107, H03L7/18 | [1994/06] | CPC: |
H03L7/0893 (EP,US);
H03L7/1075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/06] | Titre | Allemand: | Phasenregelkreis mit zwei Betriebsorten | [1994/06] | Anglais: | Dual mode phase-locked loop | [1994/06] | Français: | Boucle à verrouillage de phase à double mode de fonctionnement | [1994/06] | Procédure d'examen | 05.07.1994 | Requête en examen déposée [1994/35] | 18.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.10.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.1995 | Taxe de délivrance payée | 06.11.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.02.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3719896 (HOLISTEIN C, et al); | [A]US4280104 (RZESZEWSKI THEODORE S); | [Y]US4745372 (MIWA MAKOTO [JP]); | [A]EP0371790 (MOTOROLA INC [US]) |