EP0603996 - Dispositif de commande d'horloge [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.12.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.12.2000 | Demande réputée retirée | publié le 07.02.2001 [2001/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211 / JP | [N/P] |
Précédent [1994/26] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Komatsuda, Hiroshi, c/o Fujitsu Limited 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa, 211 / JP | [1994/26] | Mandataire(s) | Stebbing, Timothy Charles, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1994/26] | Stebbing, Timothy Charles, et al Haseltine Lake & Co. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93307162.3 | 10.09.1993 | [1994/26] | Numéro de priorité, date | JP19920356926 | 23.12.1992 Format original publié: JP 35692692 | [1994/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0603996 | Date: | 29.06.1994 | Langue: | EN | [1994/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0603996 | Date: | 28.01.1998 | [1998/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.1997 | Classification | IPC: | G06F1/06, G06F1/04 | [1998/05] | CPC: |
G06F1/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [1994/26] | G06F1/06 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/26] | Titre | Allemand: | Taktsteuerungsvorrichtung | [1994/26] | Anglais: | Clock control apparatus | [1994/26] | Français: | Dispositif de commande d'horloge | [1994/26] | Procédure dexamen | 16.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/38] | 10.04.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.08.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/06] | 14.09.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.09.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2000 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4835728 (SI STEPHEN S C [US], et al) [X] 1-17 * column 5, line 1 - column 6, line 33 * * column 7, line 33 - column 8, line 12; figures 5-7 *; | [A]US4763297 (UHLENHOFF ARNOLD [DE]) [A] 1-17 * column 2, line 37 - line 63 *; | [A]US4849702 (WEST BURNELL G [US], et al) [A] 1-17 * column 2, line 47 - line 63 *; | [A]GB2187005 (CIRRUS DESIGNS LIMITED) [A] 1-17 * page 1, line 22 - line 30 * * page 1, line 61 - page 2, line 9 * * page 2, line 32 - line 43 * |