EP0594384 - Système et procédé de commande d'un réacteur nuclaire en cas de défaillance d'une vanne réglante de débit de vapeur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.06.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.1995 | Demande réputée retirée | publié le 26.07.1995 [1995/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [1994/17] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tang, Calvin Kwan 1321 Sidney Drive Sunnyvale, California 94087 / US | 02 /
Marquino, Wayne 1360 Lindsay Way San Jose, California 95118-1429 / US | [1994/17] | Mandataire(s) | Lupton, Frederick, et al LONDON PATENT OPERATION G.E. TECHNICAL SERVICES Co. INC. Essex House 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | [N/P] |
Précédent [1994/17] | Lupton, Frederick, et al LONDON PATENT OPERATION, G.E. TECHNICAL SERVICES Co. INC., Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93308269.5 | 18.10.1993 | [1994/17] | Numéro de priorité, date | US19920963187 | 19.10.1992 Format original publié: US 963187 | [1994/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0594384 | Date: | 27.04.1994 | Langue: | EN | [1994/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.1994 | Classification | IPC: | G21D3/06, F01D21/20 | [1994/17] | CPC: |
G21D3/06 (EP,US);
F01K3/181 (EP,US);
F01K9/04 (EP,US);
Y02E30/00 (EP);
Y02E30/30 (US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, IT, LI, NL, SE [1994/17] | Titre | Allemand: | System und Verfahren zur Steuerung eines Kernreaktors im Falle eines Dampfflusssteuerventilausfalls | [1994/17] | Anglais: | System and method for controlling a nuclear reactor upon steam flow control valve failure | [1994/17] | Français: | Système et procédé de commande d'un réacteur nuclaire en cas de défaillance d'une vanne réglante de débit de vapeur | [1994/17] | Dossier détruit : | 07.08.2001 | Procédure dexamen | 28.10.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/30] | 24.02.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/30] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]JPS6158903 ; | [XA]JPH04214907 ; | [XA]JPH04179803 ; | [XA]JPH039003 ; | [XA]JPS6232393 ; | [A]US3931503 (BERKEBILE GARY W, et al) [A] 1-10 * column A; figure 1 *; | [A]US4472345 (TANJI JUNICHI [JP], et al) [A] 1-10* column A; figure 4 * | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860802), vol. 10, no. 222, Database accession no. (M - 504)<2278>, & JP61058903 A 19860326 (HITACHI) [X] 1,9 * abstract * [A] 2,3 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19921203), vol. 16, no. 561, Database accession no. (M - 1341), & JP04214907 A 19920805 (TOSHIBA) [X] 1,9 * abstract * [A] 2,3 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19921009), vol. 16, no. 487, Database accession no. (M - 1323), & JP04179803 A 19920626 (TOSHIBA) [X] 1,9 * abstract * [A] 2-4 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910320), vol. 15, no. 117, Database accession no. (M - 1095), & JP03009003 A 19910110 (TOSHIBA) [X] 1,9 * abstract * [A] 2,3 | [XA] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 87, no. 12, Database accession no. 87-082436, & JPS6232393 A 19870212 (HITACHI) [X] 1,9 * abstract * [A] 2,3,5 |