EP0595631 - Assemblage de palier consistant en diamant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.02.1998 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.04.1998 [1998/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CSIR Corporate Building, Scientia Pretoria 0001 / ZA | [N/P] |
Précédent [1994/18] | Pour tous les Etats désignés CSIR Scientia, Meiring Naude Street Pretoria Transvaal / ZA | Inventeur(s) | 01 /
Damm, Oliver Frank Rudolf August 633 Turf Street, Wingate Park Pretoria, Transvaal / ZA | 02 /
Tank, Klaus 9 Warbleton Avenue, Essexwold Johannesburg, Transvaal / ZA | [1994/18] | Mandataire(s) | Leale, Robin George Frank B. Dehn & Co.,European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | [N/P] |
Précédent [1994/18] | Leale, Robin George FRANK B. DEHN & CO. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93308592.0 | 28.10.1993 | [1994/18] | Numéro de priorité, date | ZA19920008328 | 28.10.1992 Format original publié: ZA 928328 | ZA19920008329 | 28.10.1992 Format original publié: ZA 928329 | ZA19920008330 | 28.10.1992 Format original publié: ZA 928330 | [1994/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0595631 | Date: | 04.05.1994 | Langue: | EN | [1994/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0595631 | Date: | 09.04.1997 | Langue: | EN | [1997/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.02.1994 | Classification | IPC: | E21B4/00, F16C17/04 | [1994/18] | CPC: |
E21B4/003 (EP,US);
F16C17/04 (EP,US);
F16C17/26 (EP,US);
F16C33/043 (EP,US);
F16C33/26 (EP,US);
F16C2206/04 (EP,US);
F16C2352/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, DE, GB, SE [1994/18] | Titre | Allemand: | Aus Diamant bestehender Lagerzusammenbau | [1994/18] | Anglais: | Diamond bearing assembly | [1994/18] | Français: | Assemblage de palier consistant en diamant | [1994/18] | Procédure d'examen | 25.10.1994 | Requête en examen déposée [1994/51] | 26.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.1997 | Taxe de délivrance payée | 16.01.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4560014 (GECZY BELA A [US]); | [A]US4620601 (NAGEL DAVE D [US]); | [A]US4410054 (NAGEL DAVE D [US], et al); | [A]DE2916347 (CHRISTENSEN INC); | [A]US5092687 (HALL DAVID R [US]); | [A]EP0198112 (CHRISTENSEN INC NORTON [US]); | [A]US4468138 (NAGEL DAVE D [US]) |