EP0598561 - Vis à empreinte [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.02.1998 [1998/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YUGENKAISHA SHINJO SEISAKUSHO 1-22, Matsu 3-chome Nishinariku Osaka / JP | [N/P] |
Précédent [1994/21] | Pour tous les Etats désignés YUGENKAISHA SHINJO SEISAKUSHO 1-22, Matsu 3-chome Nishinariku, Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Shinjo, Katsumi 1-22 Matsu 3-chome Nishinari-ku, Osaka / JP | [1994/21] | Mandataire(s) | Purvis, William Michael Cameron, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | [1994/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93309033.4 | 11.11.1993 | [1994/21] | Numéro de priorité, date | JP19920332544 | 17.11.1992 Format original publié: JP 33254492 | [1994/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0598561 | Date: | 25.05.1994 | Langue: | EN | [1994/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0598561 | Date: | 05.03.1997 | Langue: | EN | [1997/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.1994 | Classification | IPC: | F16B23/00, B25B15/00 | [1994/21] | CPC: |
B25B15/005 (EP,US);
B25B23/00 (KR);
F16B23/00 (EP,US);
Y10S411/919 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/21] | Titre | Allemand: | Schraube mit Ausnehmung | [1994/21] | Anglais: | Recessed screw | [1994/21] | Français: | Vis à empreinte | [1994/21] | Procédure d'examen | 14.10.1994 | Requête en examen déposée [1994/49] | 30.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.01.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.08.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 14.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1995 | 03   M06   Taxe payée le   12.01.1996 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]EP0524617 (WUERTH ADOLF GMBH & CO KG [DE]) [PX] 1-3 * column 3, line 55 - column 4, line 5; figures 1-6 *; | [Y]EP0488541 (SHINJO SEISAKUSHO YK [JP]) [Y] 1-3 * column 5, line 2 - line 26; figures 1-3 *; | [DY]US3584667 (REILAND BERNARD F) [DY] 1-3 * column 4, line 17 - line 30; figure 3 *; | JP4839959Y [ ] (...) |