EP0600660 - Système de traitement de données qui contrôle un dispositif de stockage secondaire avec lequel il est en rapport, et un tel dispositif de stockage secondaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/23] | Système de traitement de données qui contrôle un rapport de stockage secondaire auquel il a un support ordonné, et un tel dispositif de stockage secondaire | ||
[2005/21] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.02.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Demande réputée retirée | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NINTENDO CO., LTD. 11-1, Hokotate-cho Kamitoba Minami-ku Kyoto 601 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/34] | Pour tous les Etats désignés Nintendo Co., Limited 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba Minami-ku, Kyoto 601 / JP | ||
Précédent [1994/23] | Pour tous les Etats désignés NINTENDO CO., LTD. 60, Fukuine Kamitakamatsu-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nagano, Masakazu, c/o NINTENDO CO LTD. 60 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605 / JP | 02 /
Tanaka, Kunihiro, c/o NINTENDO CO LTD. 60 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605 / JP | 03 /
Hibino, Toshiro, c/o NINTENDO CO LTD. 60 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605 / JP | 04 /
Sato, Hiroshi, c/o NINTENDO CO LTD. 60 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605 / JP | [1994/23] | Mandataire(s) | Perkins, Sarah, et al Stevens Hewlett & Perkins 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | [N/P] |
Précédent [2001/14] | Perkins, Sarah, et al Stevens, Hewlett & Perkins Halton House 20/23 Holborn London EC1N 2JD / GB | ||
Précédent [1994/23] | Wilkinson, Stephen John Stevens, Hewlett & Perkins 1 St. Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93309380.9 | 24.11.1993 | [1994/23] | Numéro de priorité, date | JP19920341164 | 26.11.1992 Format original publié: JP 34116492 | [1994/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0600660 | Date: | 08.06.1994 | Langue: | EN | [1994/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0600660 | Date: | 26.10.1994 | Langue: | EN | [1994/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.09.1994 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [1994/23] | CPC: |
G06F21/80 (EP,US);
G11B7/00 (KR);
G06F21/10 (EP,US);
G06F2211/007 (EP,US);
G06F2221/2109 (EP,US);
G06F2221/2121 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1994/23] | Titre | Allemand: | Informationsverarbeitungssystem, das einen sekundären, in Zusammenhang mit dem System stehenden Speicherungsträger kontrollieren kann und ein solches sekundäres Speicherungsgerät | [1994/23] | Anglais: | Information processing system which can check secondary storage medium having prescribed relation therewith and secondary storage device therefor | [2005/23] | Français: | Système de traitement de données qui contrôle un dispositif de stockage secondaire avec lequel il est en rapport, et un tel dispositif de stockage secondaire | [2005/21] |
Précédent [1994/23] | Information processing system which can check secondary storage medium having prescribed relation therewith and secondary storage device therefore | ||
Précédent [1994/23] | Système de traitement de données qui contrôle un rapport de stockage secondaire auquel il a un support ordonné, et un tel dispositif de stockage secondaire | Procédure dexamen | 30.03.1995 | Requête en examen déposée [1995/21] | 23.02.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.03.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/14] | 02.11.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 09.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 03.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2005 | 13   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DX]EP0206704 (NINTENDO CO LTD [JP]) [DX] 1-3,5-7,9-14,16 * abstract * * page 1, line 1 - page 9, line 14 * * page 23, line 7 - page 24, line 20 * * claims 1-7 *; | [A]US4891504 (GUPTA OM P [US]) [A] 1,9 * column A; figures 1,2 ** column 1, line 60 - column 3, line 12 *; | [A]EP0449530 (CANON KK [JP]) [A] 1,5,7 * abstract * * column 4, line 42 - column 6, line 14 * |