EP0558411 - Enzyme destinée à la fragmentation du N-acétylhéparosane, obtention des préparations contenant cette enzyme et procédés de fragmentation utilisant cette enzyme [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 14.04.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.04.2000 | Retrait de la demande | publié le 31.05.2000 [2000/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SANOFI-SYNTHELABO 174, Avenue de France 75635 Paris Cédex 13 / FR | [2000/05] |
Précédent [1994/42] | Pour tous les Etats désignés SANOFI 32-34, rue Marbeuf F-75008 Paris / FR | ||
Précédent [1993/35] | Pour tous les Etats désignés ELF SANOFI 32-34, rue Marbeuf F-75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Salome, Marc Louis Victor Les Ormes II Bât. F1 F-31320 Castanet Tolosan / FR | 02 /
Lelong, Philippe Les Ormes - Bât. A6 F-31320 Castanet Tolosan / FR | 03 /
Tenaille d'Estais, Guy Etienne Marie Via di Vigna Murata no. 1 I-00143 Roma / IT | [1994/24] |
Précédent [1993/35] | 01 /
Salome, Marc Louis Victor Les Ormes II Bât. F1 F-31320 Castanet Tolosan / FR | ||
02 /
Lelong, Philippe Les Ormes - Bât. A6 F-31320 Castanet Tolosan / FR | Mandataire(s) | Le Guen, Gérard, et al CABINET LAVOIX 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cédex 09 / FR | [N/P] |
Précédent [1993/35] | Le Guen, Gérard, et al CABINET LAVOIX 2, place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cédex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 93400478.9 | 24.02.1993 | [1993/35] | Numéro de priorité, date | FR19920002255 | 26.02.1992 Format original publié: FR 9202255 | [1993/35] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0558411 | Date: | 01.09.1993 | Langue: | FR | [1993/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.1993 | Classification | IPC: | C12N9/88, C12P19/26, C08B37/00 | [1993/35] | CPC: |
C12N9/88 (EP,US);
C08B37/0078 (EP,US);
C12P19/26 (EP,US);
Y10S435/849 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/35] | Titre | Allemand: | Enzym zur Zerkleinerung von N-Acetylheparosan, dieses Enzym enthaltende Zusammensetzungen und Verfahren zur Zerkleinerung mittels dieses Enzyms | [1993/35] | Anglais: | Fragmentation-enzyme for N-acetylheparosane, preparations containing this enzyme and process for the fragmentation using this enzyme | [1993/35] | Français: | Enzyme destinée à la fragmentation du N-acétylhéparosane, obtention des préparations contenant cette enzyme et procédés de fragmentation utilisant cette enzyme | [1993/35] | Procédure d'examen | 10.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/15] | 17.02.2000 | Demande retirée par le demandeur [2000/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0333243 (AKZO NV [NL]); | [A]US3812012 (BUSCHMANN L, et al); | [A]EP0294879 (TNO [NL]) | [A] - EUR.J.BIOCHEM vol. 116, 1981, pages 359 - 364 W.F.VANN ET AL. 'The structure of the capsular polysaccharide (K5 Antigen) of urinary-tract-infective E. coli 010:K5:H4' |