EP0567377 - Procédé de pistage à partir d'images d'éléments déformables, et/ou aux contours fortement bruités [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.04.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.06.2001 [2001/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [2000/25] |
Précédent [1994/28] | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | ||
Précédent [1993/43] | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Garrec, Patrick THOMSON-CSF, SCPI, BP 329 F-92402 Courbevoie Cédex / FR | 02 /
Reboux, Véronique THOMSON-CSF, SCPI, BP 329 F-92402 Courbevoie Cédex / FR | [1993/43] | Mandataire(s) | Benoit, Monique, et al Thomson-CSF Propriété Intellectuelle 13, Avenue du Président Salvador Allende 94117 Arcueil Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1993/43] | Benoit, Monique, et al THOMSON-CSF SCPI B.P. 329 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 93400996.0 | 16.04.1993 | [1993/43] | Numéro de priorité, date | FR19920004831 | 21.04.1992 Format original publié: FR 9204831 | [1993/43] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0567377 | Date: | 27.10.1993 | Langue: | FR | [1993/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0567377 | Date: | 21.06.2000 | Langue: | FR | [2000/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.08.1993 | Classification | IPC: | G06T7/20 | [1999/33] | CPC: |
G06T7/246 (EP)
|
Précédent IPC [1993/43] | G06F15/70 | Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FR, LI [1993/43] | Titre | Allemand: | Verfolgungsverfahren aus verformbaren Bildelementen und/oder Bildelementen mit stark venauschten Kanten | [1993/43] | Anglais: | Tracking process from deformable element images and/or images with highly noisy edges | [1993/43] | Français: | Procédé de pistage à partir d'images d'éléments déformables, et/ou aux contours fortement bruités | [1993/43] | Procédure d'examen | 21.04.1994 | Requête en examen déposée [1994/24] | 24.09.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.05.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 14.06.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.12.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.01.2000 | Taxe de délivrance payée | 24.01.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | 14.06.1999 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.06.1999 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.06.1999 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 01.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP3089190 ; | [Y]FR2538653 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 268 (P-1224)8 Juillet 1991 & JP-A-3 089 190 ( SHIMADZU CORPORATION ) 15 Avril 1991, & JP3089190 A 00000000 | [Y] - CRABTREE S. J., YUAN L.-P., EHRILICH R., "A FAST AND ACCURATE EROSION-DILATION METHOD SUITABLE FOR MICROCOMPUTERS.", CVGIP GRAPHICAL MODELS AND IMAGE PROCESSING., ACADEMIC PRESS, DULUTH, MA., US, US, (19910501), vol. 53., no. 03., doi:10.1016/1049-9652(91)90050-T, ISSN 1077-3169, pages 283 - 290., XP000200573 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/1049-9652(91)90050-T |