EP0597781 - Filière plate pour l'extrusion de film, feuille ou plaque en matière synthétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.12.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.01.1998 [1998/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LES PLASTIQUES DE LA DEOME Route Nationale F-42220 Bourg Argental / FR | [1994/20] | Inventeur(s) | 01 /
Bonnel, Pierre 9, rue de Chadet F-42290 Sorbiers / FR | [1994/20] | Mandataire(s) | Perrier, Jean-Pierre, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12 rue de la République 42000 St-Etienne / FR | [N/P] |
Précédent [1994/20] | Perrier, Jean-Pierre, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12 rue de la République F-42000 St-Etienne / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 93420446.2 | 09.11.1993 | [1994/20] | Numéro de priorité, date | FR19920013796 | 10.11.1992 Format original publié: FR 9213796 | [1994/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0597781 | Date: | 18.05.1994 | Langue: | FR | [1994/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0597781 | Date: | 29.01.1997 | Langue: | FR | [1997/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.1994 | Classification | IPC: | B29C47/14 | [1994/20] | CPC: |
B29C48/305 (EP,US);
B29C48/07 (EP,US);
B29C48/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT [1994/20] | Titre | Allemand: | Breitschlitzdüse zur Film-, Folien- oder Plattenextrusion | [1994/20] | Anglais: | Flat sheet die for the extrusion of plastic films, struts or panels | [1994/20] | Français: | Filière plate pour l'extrusion de film, feuille ou plaque en matière synthétique | [1994/20] | Procédure d'examen | 19.04.1994 | Requête en examen déposée [1994/24] | 05.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.01.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.08.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 11.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]JPS63256418 ; | [A]JPS57100032 ; | [Y]US2628386 (TORNBERG HENNING T) [Y] 1 * column 2, line 22 - line 29; figures 1,2 * * column 3, line 53 - line 57; figure 3 *; | [A]US2813301 (MURRAY UNDERWOOD WILLIAM) [A] 2-5 * column 1, line 64 - line 69; figure 2 * * column 2, line 3 - line 16; figure 1 * * column 2, line 21 - line 23 *; | [A]US2897541 (DANTE ORSINI CAMILLO) [A] 5,6 * column 2, line 39 - line 41; figure 1 * * column 3, line 13 - line 21; figures 1,5 *; | [A]US3000054 (WALTER SEIFRIED, et al) [A] 2 * column 2, line 14 - line 22; figures 1-3 *; | [A]US3085289 (RIPER JURIAN W VAN) [A] 1 * column 5, line 24 - line 28; figure 3 *; | [A]US3133313 (CORBETT HERBERT O) [A] 1 * column 2, line 8 - line 12; figure 1 *; | [A]US3191228 (WERNER SCHLUTER) [A] 2-4 * column 2, line 22 - line 54; figure - *; | [A]FR2351776 (DYNAMIT NOBEL AG [DE], et al) [A] 1* page 9, line 15 - line 36; figure 5 * | [DY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890207), vol. 13, no. 52, Database accession no. (M - 794)<3400>, & JP63256418 A 19881024 (TORAY IND INC) [DY] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19821002), vol. 6, no. 193, Database accession no. (M - 160)<1071>, & JP57100032 A 19820622 (SEKISUI KASEIHIN KOGYO K.K.) [A] 6 * abstract * |