EP0552140 - Dispositif d'entraînement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.08.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.10.1996 [1996/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 8020 Graz / AT | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Pour tous les Etats désignés AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 A-8020 Graz / AT | Inventeur(s) | 01 /
Kriegler, Wolfgang, Dipl.-Ing. Kollnitzer-Weg 17 A-9470 St. Paul i.Lavanttal / AT | 02 /
Rasser, Michael, Dipl.-Ing. Popelkaring 94 A-8045 Graz / AT | 03 /
Reisinger, Erwin, Dipl.-Ing. Dr. Pestalozzistrasse 3 A-8010 Graz / AT | [1993/29] | Mandataire(s) | Krause, Walter, et al Dipl.-Ing. Dr. Walter Krause, Dipl.-Ing. Peter Kliment, Singerstrasse 8, Postfach 200 1014 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Krause, Walter, Dr. Dipl.-Ing., et al Dipl.-Ing. Dr. Walter Krause, Dipl.-Ing. Peter Kliment, Singerstrasse 8, Postfach 200 A-1014 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 93890003.2 | 11.01.1993 | [1993/29] | Numéro de priorité, date | AT19920000061 | 16.01.1992 Format original publié: AT 6192 | [1993/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0552140 | Date: | 21.07.1993 | Langue: | DE | [1993/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0552140 | Date: | 25.10.1995 | Langue: | DE | [1995/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.05.1993 | Classification | IPC: | B60K6/04 | [1993/29] | CPC: |
B60W20/00 (EP,US);
B60K6/12 (EP,US);
B60K6/365 (EP,US);
B60K6/387 (EP,US);
B60K6/445 (EP,US);
B60W10/02 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/08 (EP,US);
B60W10/26 (EP,US);
F16H2037/088 (EP,US);
F16H2200/2005 (EP,US);
F16H3/54 (EP,US);
F16H3/727 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US);
Y10S903/91 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, SE [1993/29] | Titre | Allemand: | Antriebsvorrichtung | [1993/29] | Anglais: | Drive device | [1993/29] | Français: | Dispositif d'entraînement | [1993/29] | Procédure d'examen | 16.06.1993 | Requête en examen déposée [1993/33] | 16.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.04.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.1995 | Taxe de délivrance payée | 07.06.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.07.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE2353724 (HELLING JUERGEN PROF DR ING); | [AD]WO8200270 (VOITH GETRIEBE KG [DE], et al) |