EP0625223 - SEMELLE POUR PRESSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.07.1998 [1998/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Valmet-Karlstad AB Box 1014 651 15 Karlstad / SE | [N/P] |
Précédent [1994/47] | Pour tous les Etats désignés Valmet-Karlstad AB Box 1014 S-651 15 Karlstad / SE | Inventeur(s) | 01 /
ILMARINEN, Antti, Isakki Hukkaperä 10 D 16 SF-40400 Jyväskylä / FI | [1994/47] | Mandataire(s) | Lundquist, Lars-Olof L-O Lundquist Patentbyra AB Box 80 651 03 Karlstad / SE | [N/P] |
Précédent [1994/47] | Lundquist, Lars-Olof L-O Lundquist Patentbyra Herrgardsgatan 6 Karlstad / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93901454.4 | 17.12.1992 | [1994/47] | WO1992SE00874 | Numéro de priorité, date | SE19910003823 | 23.12.1991 Format original publié: SE 9103823 | [1994/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9313263 | Date: | 08.07.1993 | Langue: | EN | [1993/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0625223 | Date: | 23.11.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.07.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0625223 | Date: | 06.08.1997 | Langue: | EN | [1997/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 08.07.1993 | Classification | IPC: | D21F3/02 | [1994/47] | CPC: |
D21F3/0218 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1994/47] | Titre | Allemand: | PRESSSCHUH | [1997/32] | Anglais: | PRESS SHOE | [1994/47] | Français: | SEMELLE POUR PRESSE | [1994/47] |
Précédent [1994/47] | PRESSESOHLE | Entrée dans la phase régionale | 13.06.1994 | Taxe nationale de base payée | 13.06.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.06.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.06.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 13.06.1994 | Requête en examen déposée [1994/47] | 27.12.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.1997 | Taxe de délivrance payée | 26.03.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9117308 (VALMET KARLSTAD AB [SE]); | [A]GB2239268 (TAMPELLA OY AB [FI]) |