EP0624091 - DERIVES DE PROSTACYCLINE ET DE CARBACYCLINE UTILISES COMME AGENTS POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLEROSE MULTIPLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.01.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.01.1998 | Retrait de la demande | publié le 18.03.1998 [1998/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft Müllerstrasse 170/178 13353 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1994/46] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 170/178 D-13353 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
BLITSTEIN-WILLINGER, Eveline, Dr. Olivaer Platz 16 D-10707 Berlin / DE | [1994/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93901628.3 | 09.01.1993 | [1994/46] | WO1993DE00013 | Numéro de priorité, date | DE19924202665 | 28.01.1992 Format original publié: DE 4202665 | [1994/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9314761 | Date: | 05.08.1993 | Langue: | DE | [1993/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0624091 | Date: | 17.11.1994 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.08.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.08.1993 | Classification | IPC: | A61K31/557 | [1994/46] | CPC: |
A61K31/557 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/46] | Titre | Allemand: | PROSTACYCLIN- UND CARBACYCLINDERIVATE ALS MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON MULTIPLER SKLEROSE | [1994/46] | Anglais: | PROSTACYCLIN AND CARBACYCLIN DERIVATIVES AS AGENTS IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS | [1994/46] | Français: | DERIVES DE PROSTACYCLINE ET DE CARBACYCLINE UTILISES COMME AGENTS POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLEROSE MULTIPLE | [1994/46] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.1994 | Taxe nationale de base payée | 10.06.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.08.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.06.1994 | Requête en examen déposée [1994/46] | 18.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.01.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 05.12.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 27.01.1998 | Demande retirée par le demandeur [1998/12] | Requête en poursuite de la procédure de: | 09.01.1997 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 09.01.1997 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.01.1997 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y] - N. ENG. J. MED. Bd. 325, Nr. 7, 1991, Seiten 467 - 472; MOHAMMAD K. SHARIEF ET AL.: 'Association between tumor necrosis factor-alpha and disease progression in patients with multiple sclerosis' in der Anmeldung erwähnt | [Y] - J. NEUROL. Bd. 237, Nr. SUP1, 1990, Seite 83; V. BARNABA ET AL.: 'Increased synthesis of tumor necrosis factor by cerebrospinal fluid-derived T-cell clones from patients with multiple sclerosis' | [Y] - INFECTION AND IMMUNITY Bd. 59, Nr. 10, 1991, Seiten 3846 - 3848; K. SLIWA ET AL.: 'Prevention of murine cerebral malaria by a stable prostacyclin analog' | [A] - LANCET Bd. 2, Nr. 8192, 1980, Seiten 453 - 454; J.D.T.KIRBY ET AL.: 'Prostacyclin increases cyclic-nucleotide responsiveness of lymphocytes from patients with systemic sclerosis' |