EP0583449 - PRESSE A PLIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.01.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.01.1996 | Demande réputée retirée | publié le 28.02.1996 [1996/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRIEBEL, Edgar Andreas-Grieser-Strasse 77 D-97084 Würzburg / DE | [1994/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1994/08] | Mandataire(s) | Pöhner, Wilfried Anton Patentanwalt Dr. W. Pöhner Kaiserstrasse 33 Postfach 6323 97013 Würzburg / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Pöhner, Wilfried Anton, Dr. Kaiserstrasse 27 Postfach 63 23 D-97013 Würzburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93903803.0 | 18.02.1993 | [1994/08] | WO1993DE00139 | Numéro de priorité, date | DE19924206417 | 29.02.1992 Format original publié: DE 4206417 | [1994/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9316822 | Date: | 02.09.1993 | Langue: | DE | [1993/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0583449 | Date: | 23.02.1994 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.1993 | Classification | IPC: | B21D5/04 | [1994/08] | CPC: |
B21D5/042 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/08] | Titre | Allemand: | SCHWENKBIEGEMASCHINE | [1994/08] | Anglais: | BENDING PRESS | [1994/08] | Français: | PRESSE A PLIER | [1994/08] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Entrée dans la phase régionale | 09.12.1993 | Taxe nationale de base payée | 09.12.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/29] | 02.09.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/09] | 02.10.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/09] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 06.12.1993 | AT   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | CH   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | DE   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | ES   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | FR   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | GB   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | IT   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | LI   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | NL   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | 06.12.1993 | SE   M01   Taxe payée le   09.12.1993 | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 13.04.1994 | M01   Taxe payée le   20.05.1994 | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1995 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2307592 ; | [Y]DE8600539U ; | [Y]WO8705838 ; | [Y]US3344633 ; | [A]EP0258204 ; | [A]US4901555 ; | [A]CH475803 |