EP0627133 - DISJONCTEUR DE COURANT DE FUITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.08.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.08.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.10.1996 [1996/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/49] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
POHL, Felix Leuschnerweg 16 D-8520 Erlangen / DE | [1994/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93903806.3 | 18.02.1993 | [1994/49] | WO1993DE00142 | Numéro de priorité, date | DE19924205208 | 20.02.1992 Format original publié: DE 4205208 | [1994/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9317479 | Date: | 02.09.1993 | Langue: | DE | [1993/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0627133 | Date: | 07.12.1994 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0627133 | Date: | 11.10.1995 | Langue: | DE | [1995/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.1993 | Classification | IPC: | H02H3/16 | [1994/49] | CPC: |
H02H3/332 (EP);
H02H3/05 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/49] | Titre | Allemand: | FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER | [1994/49] | Anglais: | FAULT-CURRENT PROTECTIVE SWITCH | [1994/49] | Français: | DISJONCTEUR DE COURANT DE FUITE | [1994/49] | Entrée dans la phase régionale | 04.05.1994 | Taxe nationale de base payée | 04.05.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.05.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.05.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/49] | 07.02.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.04.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.1995 | Taxe de délivrance payée | 28.04.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.07.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3537140 (TURCK WERNER KG [DE]) |