EP0636270 - CARTOUCHE DE BANDE MAGNETIQUE POSSEDANT UNE AMORCE A INTRODUCTION AUTOMATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.03.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.06.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 07.08.2002 [2002/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1995/05] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
HOGE, David, Thomas 8865 Jellison Court Westminster, Colorado 80021 / US | 02 /
OWENS, John, Craig 7898 West 62nd Way Arvada, CO 80004 / US | 03 /
RAMBOSEK, George, Phillip 18105 Furuby Road Shafer, MN 55074 / US | [1995/05] | Mandataire(s) | Goodanew, Martin Eric, et al MATHISEN, MACARA & CO. The Coach House 6-8 Swakeleys Road Ickenham Uxbridge UB10 8BZ / GB | [N/P] |
Précédent [1995/05] | Goodanew, Martin Eric, et al MATHISEN, MACARA & CO. The Coach House 6-8 Swakeleys Road Ickenham Uxbridge UB10 8BZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93909151.8 | 25.03.1993 | [1995/05] | WO1993US02690 | Numéro de priorité, date | US19920870283 | 17.04.1992 Format original publié: US 870283 | [1995/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9321634 | Date: | 28.10.1993 | Langue: | EN | [1993/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0636270 | Date: | 01.02.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.10.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0636270 | Date: | 02.05.1997 | Langue: | EN | [1997/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.10.1993 | Classification | IPC: | G11B23/20, G11B23/26 | [1995/05] | CPC: |
G11B23/20 (EP,KR,US);
G11B23/107 (EP,US);
G11B23/26 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1995/05] | Titre | Allemand: | MAGNETBANDKASSETTE MIT AUTOMATISCHEM FÜHRUNGSBLOCK | [1995/05] | Anglais: | MAGNETIC TAPE CARTRIDGE HAVING SELF DOCKING LEADER BLOCK | [1995/05] | Français: | CARTOUCHE DE BANDE MAGNETIQUE POSSEDANT UNE AMORCE A INTRODUCTION AUTOMATIQUE | [1995/05] | Entrée dans la phase régionale | 10.10.1994 | Taxe nationale de base payée | 10.10.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.10.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.11.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.10.1994 | Requête en examen déposée [1995/05] | 26.04.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.11.1996 | Taxe de délivrance payée | 01.11.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 02.05.1997 | [2002/32] | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1169709 ; | [A]US3934840 (INAGA KATSU); | [A]EP0143592 (ELECTRONIC PROCESSORS INC [US]); | [A]EP0286729 (SHAPE INC [US]); | [A]EP0409534 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) |