EP0646053 - DISPOSITIF DE REGULATION D'UN DEBIT DE COULEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 08.02.2002 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: LU | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VESUVIUS GROUP S.A Avenue du Commerce, 40 1420 Braine-l'Alleud / BE | [2001/16] |
Précédent [1995/14] | Pour tous les Etats désignés INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A. Chaussée de Nivelles 100 B-1420 Braine l'Alleud / BE | Inventeur(s) | 01 /
SZADKOWSKI, Stanislav Route de Roule 37 CH-1723 Marly / CH | [1995/14] | Mandataire(s) | Plaçais, Jean Yves, et al Cabinet Netter 36, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1998/02] | Plaçais, Jean-Yves, et al Cabinet Netter, 40, rue Vignon 75009 Paris / FR | ||
Précédent [1995/14] | De Palmenaer, Roger, et al Bureau Vander Haeghen S.A. Rue Colonel Bourg 108 A B-1040 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93909704.4 | 27.05.1993 | [1995/14] | WO1993BE00029 | Numéro de priorité, date | BE19920000555 | 16.06.1992 Format original publié: BE 9200555 | [1995/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9325334 | Date: | 23.12.1993 | Langue: | FR | [1993/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0646053 | Date: | 05.04.1995 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0646053 | Date: | 11.09.1996 | Langue: | FR | [1996/37] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0646053 | Date: | 27.03.2002 | Langue: | FR | [2002/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.1993 | Classification | IPC: | B22D41/24 | [1995/14] | CPC: |
B22D41/24 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1995/14] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR DURCHFLUSSREGELUNG EINES FLÜSSIGEN METALLSTROMES | [1995/14] | Anglais: | CASTING FLOW CONTROL DEVICE | [1995/14] | Français: | DISPOSITIF DE REGULATION D'UN DEBIT DE COULEE | [1995/14] | Entrée dans la phase régionale | 21.11.1994 | Taxe nationale de base payée | 21.11.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.11.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.11.1994 | Requête en examen déposée [1995/14] | 19.04.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 16.02.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 26.02.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.05.1996 | Taxe de délivrance payée | 15.05.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
06.06.1997
30.06.1997
ADMISSIBLE Stopinc AG Zugerstr. 76a 6340 Baar / CH Mandataire de l'opposant Luchs, Willi c/o Stopinc Aktiengesellschaft Bösch 38a Postfach 745 6331 Hünenberg / CH | [N/P] |
Précédent [2000/33] | |||
Opposant(s) | 01
06.06.1997
30.06.1997
ADMISSIBLE Stopinc AG Zugerstr. 76a 6340 Baar / CH Mandataire de l'opposant Luchs, Willi, Dipl.Ing. c/o Stopinc Aktiengesellschaft Bösch 83a P.O. Box 745 6331 Hüneberg / CH | ||
Précédent [1997/32] | |||
Opposant(s) | 01
06.06.1997
30.06.1997
ADMISSIBLE Stopinc AG Zugerstr. 76a 6340 Baar / CH Mandataire de l'opposant Brückner, Raimund, Dipl.-Ing. Didier-Werke AG, Abraham-Lincoln-Strasse 1 65189 Wiesbaden / DE | 18.07.1997 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.01.1998 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 13.10.1998 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 22.02.1999 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 26.01.2000 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 15.05.2000 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 23.05.2001 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 02.06.2001 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 17.10.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 10.01.2002 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 31.05.1999 | [2015/21] |
Précédent [2007/16] | LU | 31.05.1997 | |
BE | 31.05.1999 | ||
Précédent [2000/24] | BE | 31.05.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2462952 (USS ENG & CONSULT [US]); | [A]BE896223 (VESUVIUS INTERNAT CORP); | [A]EP0202213 (VESUVIUS INT CORP [US]); | [A]WO8801211 (STOPINC AG [CH]) | Examen | DE2161368 | DE2746265 | DE4023984 | EP0441927 | WO9209390 |