EP0639191 - DERIVES D'INDAZOL-3-ONE-2-YL DE BENZOPYRANNES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.09.1997 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.11.1997 [1997/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés American Home Products Corporation Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940-0874 / US | [N/P] |
Précédent [1995/08] | Pour tous les Etats désignés AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940-0874 / US | Inventeur(s) | 01 /
BUTERA, John, Anthony 22 Pelham Road Kendall Park, NJ 08824 / US | 02 /
ANTANE, Schuyler, Adam 32-12 Fox Run Drive Plainsboro, NJ 08536 / US | [1995/08] | Mandataire(s) | Connelly, Michael John, et al C/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | [N/P] |
Précédent [1996/47] | Connelly, Michael John, et al c/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | ||
Précédent [1995/08] | Connelly, Michael John c/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93911065.6 | 05.05.1993 | [1995/08] | WO1993US04230 | Numéro de priorité, date | US19920880450 | 08.05.1992 Format original publié: US 880450 | US19920951525 | 25.09.1992 Format original publié: US 951525 | [1995/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9323393 | Date: | 25.11.1993 | Langue: | EN | [1993/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0639191 | Date: | 22.02.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0639191 | Date: | 20.11.1996 | Langue: | EN | [1996/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.11.1993 | Classification | IPC: | C07D405/04, A61K31/415 | [1995/08] | CPC: |
C07D405/04 (EP,KR,US);
A61K31/415 (EP,KR,US);
A61P9/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1995/08] | Titre | Allemand: | INDAZOL-3-ONE-2-YL-BENZOPYRAN-DERIVATE | [1995/08] | Anglais: | INDAZOL-3-ONE-2-YL DERIVATIVES OF BENZOPYRANS | [1995/08] | Français: | DERIVES D'INDAZOL-3-ONE-2-YL DE BENZOPYRANNES | [1995/08] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.1994 | Taxe nationale de base payée | 14.10.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.10.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.11.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.10.1994 | Requête en examen déposée [1995/08] | 11.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 15.04.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 25.04.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.05.1996 | Taxe de délivrance payée | 17.05.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.08.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0158923 (BEECHAM GROUP PLC [GB]); | [X]EP0284174 (ICI PLC [GB], et al); | [XP]US5179118 (BUTERA JOHN A [US], et al) | [A] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY vol. 33, no. 6, June 1990, WASHINGTON US pages 1529 - 1541 DAVID W ROBERTSON ET AL 'Potassium channel modulators:Scientific applications and therapeutic promise' cited in the application |