EP0671948 - COMPOSITION VACCINALE CONTENANT DES ADJUVANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.06.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.08.1998 [1998/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SmithKline Beecham Biologicals S.A. 89 rue de l'Institut 1330 Rixensart / BE | [N/P] |
Précédent [1995/38] | Pour tous les Etats désignés SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS s.a. 89 rue de l'Institut B-1330 Rixensart / BE | Inventeur(s) | 01 /
PRIEELS, Jean-Paul SmithKline Beecham Biologicals (S.A.) 89, rue de l'Institut, B-1330 Rixensart / BE | 02 /
GARCON-JOHNSON, Nathalie Marie-Josephe Claude SmithKline Beecham Biologicals (S.A.) 89, rue de l'Institut, B-1330 Rixensart / BE | 03 /
SLAOUI, Moncef SmithKline Beecham Biologicals (S.A.) 89, rue de l'Institut, B-1330 Rixensart / BE | 04 /
PALA, Pietro SmithKline Beecham Biologicals (S.A.) 89, rue de l'Institut, B-1330 Rixensart / BE | [1995/38] | Mandataire(s) | Dalton, Marcus Jonathan William, et al GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | [N/P] |
Précédent [1995/38] | Dalton, Marcus Jonathan William, et al SmithKline Beecham plc Corporate Intellectual Property SB House Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9BD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93912990.4 | 15.06.1993 | [1995/38] | WO1993EP01524 | Numéro de priorité, date | GB19920013559 | 25.06.1992 Format original publié: GB 9213559 | GB19920026283 | 17.12.1992 Format original publié: GB 9226283 | GB19930004056 | 01.03.1993 Format original publié: GB 9304056 | [1995/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9400153 | Date: | 06.01.1994 | Langue: | EN | [1994/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0671948 | Date: | 20.09.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0671948 | Date: | 13.08.1997 | Langue: | EN | [1997/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.01.1994 | Classification | IPC: | A61K39/39, A61K39/00, // A61K39/245, A61K39/295 | [1995/38] | CPC: |
A61K39/292 (EP,US);
A61K39/39 (EP,KR,US);
A61K39/00 (KR);
A61K39/015 (EP,US);
A61K39/12 (EP,US);
A61K39/245 (EP,US);
A61K39/29 (EP,US);
A61P1/16 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P33/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61K2039/55505 (EP,US);
A61K2039/55572 (EP,US);
A61K2039/55577 (EP,US);
A61K2039/57 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1995/38] | Titre | Allemand: | ADJUVANTIEN ENTHALTENDE IMPFSTOFFZUSAMMENSETZUNG | [1997/33] | Anglais: | VACCINE COMPOSITION CONTAINING ADJUVANTS | [1995/38] | Français: | COMPOSITION VACCINALE CONTENANT DES ADJUVANTS | [1995/38] |
Précédent [1995/38] | ADJUVANTIEN ANTHLATNEDE IMPFSTOFFZUSAMMENSETZUNG | Divers | EPB 1997/03: Teilanmeldung 96203085.4 eingereicht am 05/11/96 | EPB 1997/03: Divisional application 96203085.4 filed on 05/11/96 | EPB 1997/03: Demande divisionnaire 96203085.4 déposée le 05/11/96 | Entrée dans la phase régionale | 25.11.1994 | Taxe nationale de base payée | 25.11.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.11.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.12.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.11.1994 | Requête en examen déposée [1995/38] | 03.05.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.07.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 14.01.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 20.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.1997 | Taxe de délivrance payée | 17.04.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP96203085.4 / EP0761231 | Opposition(s) | 14.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A] - BIOTECHNOLOGY vol. 20, 1992, pages 431 - 449 ANTHONY C. ALLISON ET AL. 'IMMUNOLOGICAL ADJUVANTS AND THEIR MODE OF ACTION' | [A] - J. ANIMAL SCIENCE vol. 68, 1990, pages 3742 - 3746 A. J. ROBERTS ET AL. 'ACTIVE IMMUNIZATION OF BEEF HEIFERS AGAINST LUTEINIZING HORMONE...' |