EP0641249 - MEMBRANES MICROPOREUSES SOUTENUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.01.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.1997 | Demande réputée retirée | publié le 19.03.1997 [1997/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Costar Corporation One Alewife Center Cambridge Massachusetts 02140 / US | [N/P] |
Précédent [1995/10] | Pour tous les Etats désignés COSTAR CORPORATION One Alewife Center Cambridge Massachusetts 02140 / US | Inventeur(s) | 01 /
PACHECO, Manuel, M. 12 Brookside Drive Billerica, MA 01821 / US | 02 /
PACHECO, John, F. 3 Belmont Road Billerica, MA 01821 / US | [1995/10] | Mandataire(s) | Fry, Alan Valentine, et al FRY HEATH & SPENCE LLP The Gables Massetts Road Horley Surrey RH6 7DQ / GB | [N/P] |
Précédent [1995/10] | Fry, Alan Valentine, et al FRY HEATH & SPENCE The Old College 53 High Street Horley Surrey RH6 7BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93913949.9 | 18.05.1993 | [1995/10] | WO1993US04685 | Numéro de priorité, date | US19920884832 | 18.05.1992 Format original publié: US 884832 | [1995/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9323153 | Date: | 25.11.1993 | Langue: | EN | [1993/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0641249 | Date: | 08.03.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.11.1993 | Classification | IPC: | B01D69/10, B01D67/00, B01D71/34 | [1995/10] | CPC: |
B01D71/34 (EP,US);
B01D69/1071 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1995/10] | Titre | Allemand: | GESTÜTZTE MIKROPORÖSE MEMBRANE | [1995/10] | Anglais: | SUPPORTED MICROPOROUS MEMBRANES | [1995/10] | Français: | MEMBRANES MICROPOREUSES SOUTENUES | [1995/10] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.1994 | Taxe nationale de base payée | 08.12.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.12.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 08.12.1994 | Requête en examen déposée [1995/10] | 04.04.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.1996 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/12] | 16.08.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1997/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4071590 (STRATHMANN HEINRICH); | [A]EP0185373 (PALL CORP [US]); | [A]EP0245863 (MILLIPORE CORP [US]); | [A]US4806291 (SUSA THOMAS J [US]) |