EP0646080 - VANNE A TIROIR ROTATIF, NOTAMMENT POUR DIRECTIONS ASSISTEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 18.09.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.1998 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 04.11.1998 [1998/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZF Friedrichshafen AG Postfach 25 20 88038 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1998/45] | Pour tous les Etats désignés ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Postfach 25 20 88038 Friedrichshafen / DE | ||
Précédent [1995/14] | Pour tous les Etats désignés ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Postfach 25 20 D-88038 Friedrichshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
BAREIS, Helmut In der Beinge 4 D-7071 Eschach / DE | 02 /
RUF, Gerhard Buchenweg 9 D-7088 Hüttlingen / DE | [1995/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93914680.9 | 21.06.1993 | [1995/14] | WO1993EP01570 | Numéro de priorité, date | DE19924220624 | 24.06.1992 Format original publié: DE 4220624 | [1995/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9400329 | Date: | 06.01.1994 | Langue: | DE | [1994/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0646080 | Date: | 05.04.1995 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0646080 | Date: | 10.01.1996 | Langue: | DE | [1996/02] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0646080 | Date: | 04.11.1998 | Langue: | DE | [1998/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.01.1994 | Classification | IPC: | B62D5/083 | [1995/14] | CPC: |
B62D5/0835 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1995/14] | Titre | Allemand: | DREHSCHIEBERVENTIL, INSBESONDERE FÜR HILFSKRAFTLENKUNGEN | [1995/14] | Anglais: | ROTARY SLIDE VALVE FOR ASSISTED STEERING SYSTEMS | [1995/14] | Français: | VANNE A TIROIR ROTATIF, NOTAMMENT POUR DIRECTIONS ASSISTEES | [1995/14] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.1994 | Taxe nationale de base payée | 18.10.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.11.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 18.10.1994 | Requête en examen déposée [1995/14] | 07.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.09.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
09.10.1996
ADMISSIBLE TRW Fahrwerksysteme GmbH & Co. KG Hansa-Allee 190 D-40547 Düsseldorf / DE Mandataire de l'opposant Rausch, Michael, et al, et al Stenger - Watzke - Ring intellectual property Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [1996/48] | 14.11.1996 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.03.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 10.02.1998 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 10.02.1998 | Date des procédures orales | 03.04.1998 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 03.04.1998 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 24.07.1998 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 26.08.1998 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0468659 (TRW INC [US]); | [X]GB2212463 (BURMAN & SONS LTD [GB]); | [X]US4819545 (DYMOND RICHARD W [US]) |