EP0602231 - MACHINE HYDROSTATIQUE A COMPENSATION DE LA POUSSEE AXIALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.07.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés J.M. Voith GmbH St. Pöltener Strasse 43 D-89522 Heidenheim / DE | [1994/40] |
Précédent [1994/25] | Pour tous les Etats désignés J.M. Voith GmbH St. Pöltener-Strasse 43 D-89522 Heidenheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
FÄHNLE, Gerhard Wacholderweg 2 D-7924 Steinheim / DE | [1994/25] | Mandataire(s) | Weitzel, Wolfgang, et al Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Précédent [1994/25] | Weitzel, Wolfgang, Dr.-Ing. Patentanwalt, et al Friedenstrasse 10 D-89522 Heidenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93915726.9 | 29.06.1993 | [1994/25] | WO1993EP01656 | Numéro de priorité, date | DE19924221705 | 02.07.1992 Format original publié: DE 4221705 | [1994/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9401676 | Date: | 20.01.1994 | Langue: | DE | [1994/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0602231 | Date: | 22.06.1994 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.01.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0602231 | Date: | 28.08.1996 | Langue: | DE | [1996/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.01.1994 | Classification | IPC: | F04B1/10, F04B1/04, F04B11/00 | [1994/25] | CPC: |
F04B1/0465 (EP,US);
F04B1/1074 (EP,US);
F04B11/005 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/25] | Titre | Allemand: | HYDROSTATISCHE MASCHINE MIT AXIALEM SCHUBAUSGLEICH | [1994/25] | Anglais: | HYDROSTATIC MACHINE WITH AXIAL THRUST COMPENSATION | [1994/25] | Français: | MACHINE HYDROSTATIQUE A COMPENSATION DE LA POUSSEE AXIALE | [1994/25] | Entrée dans la phase régionale | 08.02.1994 | Taxe nationale de base payée | 08.02.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.02.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/25] | 18.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.10.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 29.01.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.1996 | Taxe de délivrance payée | 13.02.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.05.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 28.08.1996 | GB | 28.08.1996 | IT | 28.08.1996 | NL | 28.08.1996 | SE | 28.11.1996 | ES | 09.12.1996 | [2008/05] |
Précédent [2004/03] | DK | 28.08.1996 | |
GB | 28.08.1996 | ||
IT | 28.08.1996 | ||
NL | 28.08.1996 | ||
SE | 28.11.1996 | ||
ES | 09.12.1996 | ||
Précédent [2003/08] | DK | 28.08.1996 | |
GB | 28.08.1996 | ||
IT | 28.08.1996 | ||
NL | 28.08.1996 | ||
SE | 28.11.1996 | ||
Précédent [1999/42] | DK | 28.08.1996 | |
GB | 28.08.1996 | ||
IT | 28.08.1996 | ||
SE | 28.11.1996 | ||
Précédent [1998/15] | BE | 28.08.1996 | |
DK | 28.08.1996 | ||
GB | 28.08.1996 | ||
SE | 28.11.1996 | ||
Précédent [1997/30] | BE | 28.08.1996 | |
GB | 28.08.1996 | ||
SE | 28.11.1996 | ||
Précédent [1997/24] | BE | 28.08.1996 | |
SE | 28.11.1996 | ||
Précédent [1997/18] | SE | 28.11.1996 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US3044412 (ORSHANSKY JR ELIAS); | [A]US3187681 (DONALD FIRTH, et al); | [A]DE1907840 (DANFOSS AS); | [A]DE2022846 (MAAS JOSEF); | [Y]CH599466 (BOSCH GMBH ROBERT); | [A]DE3021883 (DANUVIA KOEZPONTI SZERSZAM [HU]) |