EP0652700 - APPAREIL D'EMPAQUETAGE DE BALLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 28.08.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.1998 | Rejet de la demande | publié le 14.10.1998 [1998/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KVERNELAND UNDERHAUG A/S P.O. Box 70 4350 Naerbo / NO | [N/P] |
Précédent [1995/20] | Pour tous les Etats désignés KVERNELAND UNDERHAUG A/S P.O. Box 70 N-4350 Naerbo / NO | Inventeur(s) | 01 /
FYKSE, Njaal P.O. Box 70 N-4350 Naerbo / NO | 02 /
AUTELLET, René, Kverneland France S.A. 22, avenue de L'Europe, B.P. 39 F-02402 Chateau-Thierry Cédex / FR | 03 /
ROVIK, Magnus P.O. Box 70 N-4350 Naerbo / NO | [1995/20] | Mandataire(s) | Orr, William McLean Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | [N/P] |
Précédent [1995/20] | Orr, William McLean Urquhart-Dykes & Lord, Tower House, Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 93917943.8 | 28.07.1993 | [1995/20] | WO1993GB01603 | Numéro de priorité, date | GB19920016085 | 28.07.1992 Format original publié: GB 9216085 | GB19920017071 | 12.08.1992 Format original publié: GB 9217071 | GB19930002996 | 15.02.1993 Format original publié: GB 9302996 | [1995/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9401997 | Date: | 03.02.1994 | Langue: | EN | [1994/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0652700 | Date: | 17.05.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.02.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.02.1994 | Classification | IPC: | A01F15/07, B65B11/00 | [1995/20] | CPC: |
A01F15/071 (EP);
B65B11/00 (EP);
A01F2015/073 (EP);
A01F2015/0755 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1995/20] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM UMWICKELN VON BALLEN | [1995/20] | Anglais: | BALE WRAPPER APPARATUS | [1995/20] | Français: | APPAREIL D'EMPAQUETAGE DE BALLES | [1995/20] | Entrée dans la phase régionale | 16.02.1995 | Taxe nationale de base payée | 16.02.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.02.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.02.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.02.1995 | Requête en examen déposée [1995/20] | 08.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.10.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 07.01.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.05.1998 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1998/42] | 28.05.1998 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1998/42] | Requête en poursuite de la procédure de: | 07.01.1997 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.01.1997 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.01.1997 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE4037533 (SCHENKE) [X] 1,2,9,11,15,17 * column 1, line 28 - column 2, line 63; figures 1-4 *; | [E]EP0553681 (BESTMANN) [E] 1,2,8-11,13,15 * column 4, line 48 - column 7; figures 1-3 *; | [PA]EP0543792 (SKOLE) [PA] 21-24 * page 3, line 15 - line 58; figures 1-6 *; | [A]DE4016424 (SCHENKE) |