EP0726821 - DISPOSITIF DE FIXTION D'UN VEHICULE A UN BANC REDRESSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Uno Liner System Aktiebolag Svedengatan 2 582 73 Linköping / SE | [1998/24] |
Précédent [1996/34] | Pour tous les Etats désignés UNO JOHANSSON LINER AB Svedengatan 2 S-582 73 Linköping / SE | Inventeur(s) | 01 /
JOHANSSON, Uno Högdalsgatan 25 S-582 63 Linköping / SE | [1996/34] | Mandataire(s) | Willquist, Bo Lorentz Awapatent AB Junkersgatan 1 582 35 Linköping / SE | [N/P] |
Précédent [1996/34] | Willquist, Bo Albihn Willquist AB S:t Larsgatan 23 582 24 Linköping / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93919792.7 | 07.09.1993 | [1996/34] | WO1993SE00729 | Numéro de priorité, date | SE19920002590 | 08.09.1992 Format original publié: SE 9202590 | [1996/34] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9405440 | Date: | 17.03.1994 | Langue: | EN | [1994/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0726821 | Date: | 21.08.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.03.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0726821 | Date: | 05.08.1998 | Langue: | EN | [1998/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 17.03.1994 | Classification | IPC: | B21D1/12 | [1996/34] | CPC: |
B21D1/145 (EP,US);
Y10S72/705 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/34] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UM EIN AUTO AUF EINER RICHTBANK ZU FIXIEREN | [1996/34] | Anglais: | DEVICE FOR FIXING A VEHICLE TO A STRAIGHTENING BENCH | [1996/34] | Français: | DISPOSITIF DE FIXTION D'UN VEHICULE A UN BANC REDRESSEUR | [1996/34] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.1994 | Traduction produite | 17.02.1995 | Taxe nationale de base payée | 17.02.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.02.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 21.02.1995 | Requête en examen déposée [1996/34] | 11.08.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 08.12.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 15.12.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.1998 | Taxe de délivrance payée | 04.03.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.09.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 05.08.1998 | FR | 05.08.1998 | IT | 05.08.1998 | GB | 05.11.1998 | DE | 06.11.1998 | [2008/05] |
Précédent [2004/35] | ES | 05.08.1998 | |
FR | 05.08.1998 | ||
GB | 05.11.1998 | ||
DE | 06.11.1998 | ||
Précédent [2002/26] | ES | 05.08.1998 | |
GB | 05.11.1998 | ||
DE | 06.11.1998 | ||
FR | 31.12.1998 | ||
Précédent [2000/03] | GB | 05.11.1998 | |
DE | 06.11.1998 | ||
FR | 31.12.1998 | ||
Précédent [1999/24] | DE | 06.11.1998 | |
FR | 31.12.1998 | ||
Précédent [1999/22] | FR | 31.12.1998 | Cité dans | Recherche internationale | [A]SE426660 (VENELEINEN TEUVO OLAVI); | [A]WO8911354 (MAEKELAE TOIVO [FI]); | [A]US5035135 (MAEKELAE TOIVO [FI]); | [A]US5040402 (VIERTO RAINE [FI]) |