EP0667821 - DISPOSITIF PERMETTANT DE REFROIDIR DES COMPOSANTS D'ENTRAINEMENT ET DE CHAUFFER L'HABITACLE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.01.1998 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.1998 [1998/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 70469 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1995/34] | Pour tous les Etats désignés Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 D-70469 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
BARUSCHKE, Wilhelm Rechbergweg 5 D-73117 Wangen / DE | 02 /
LOCHMAHR, Karl Mohnweg 5 D-71665 Vaihingen / DE | 03 /
ROJNICA, Werner Jakobstrasse 21 D-73734 Esslingen / DE | [1995/34] | Mandataire(s) | Riedel, Peter, et al Patent- und Rechtsanwalts-Kanzlei Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner Menzelstrasse 40 70192 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1995/34] | Riedel, Peter, et al c/o Patentanwalt Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner Menzelstrasse 40 D-70192 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93921915.0 | 05.10.1993 | [1995/34] | WO1993EP02712 | Numéro de priorité, date | DE19924238364 | 13.11.1992 Format original publié: DE 4238364 | [1995/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9411212 | Date: | 26.05.1994 | Langue: | DE | [1994/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0667821 | Date: | 23.08.1995 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.1994, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0667821 | Date: | 12.03.1997 | Langue: | DE | [1997/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.05.1994 | Classification | IPC: | B60H1/00 | [1995/34] | CPC: |
B60H1/034 (EP,US);
B60H1/00278 (EP,US);
B60H1/00392 (EP,US);
B60L58/26 (EP,US);
B60H2001/00307 (EP,US);
B60L2240/34 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1995/34] | Titre | Allemand: | EINRICHTUNG ZUM KÜHLEN VON ANTRIEBSKOMPONENTEN UND ZUM HEIZEN EINES FAHRGASTRAUMES EINES ELEKTROFAHRZEUGS | [1995/34] | Anglais: | DEVICE FOR COOLING DRIVE COMPONENTS AND HEATING A PASSENGER COMPARTMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE | [1995/34] | Français: | DISPOSITIF PERMETTANT DE REFROIDIR DES COMPOSANTS D'ENTRAINEMENT ET DE CHAUFFER L'HABITACLE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE | [1995/34] | Entrée dans la phase régionale | 09.03.1995 | Taxe nationale de base payée | 09.03.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.03.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.1994 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.03.1995 | Requête en examen déposée [1995/34] | 26.06.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 02.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1996 | 04   M06   Taxe payée le   19.12.1996 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9216389 (BEHR GMBH & CO [DE]) [A] 1-4,6,7 * page 19, line 5 - page 20, line 20; figures 5A-5B; claim 1 *; | [AP]DE4115141 (EBERSPAECHER J [DE]) [AP] 1,8,9 * the whole document *; | [A]US4456055 (YOSHIMI AKIRO [JP], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]JPS638015 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880610), vol. 12, no. 201, Database accession no. (M - 707)<3048> , & JP63008015 A 19880113 (NIPPON DENSO) [A] 1,11 * abstract * | Examen | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12no. 201 (M-707)(3048) 10. Juni 1988 & JP,A, | - 63 008 015 (NIPPON DENSO) 13. Januar 1988 |