EP0608820 - Composition analytique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.03.2010 | Changement - mandataire | publié le 14.04.2010 [2010/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KYOTO DAIICHI KAGAKU CO., LTD. 57, Nishiaketa-cho Higashikujo Minami-ku Kyoto-shi Kyoto-fu / JP | [N/P] |
Précédent [1994/31] | Pour tous les Etats désignés KYOTO DAIICHI KAGAKU CO., LTD. 57 Nishiaketa-cho Higashikujo Minami-ku Kyoto-shi Kyoto-fu / JP | Inventeur(s) | 01 /
Satoru, Mizutani, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | 02 /
Syogo, Yamashita, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | 03 /
Junji, Yoshioka, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | [1994/31] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [1994/31] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem. Patentanwälte, von Kreisler-Selting-Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus) D-50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94101017.5 | 25.01.1994 | [1994/31] | Numéro de priorité, date | JP19930011482 | 27.01.1993 Format original publié: JP 1148293 | [1994/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0608820 | Date: | 03.08.1994 | Langue: | DE | [1994/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.1994 | Classification | IPC: | G01N33/52, G01N31/22, // C12Q1/26, C12Q1/28 | [1994/31] | CPC: |
G01N31/22 (EP);
G01N33/525 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/31] | Titre | Allemand: | Analytische Zusammensetzung | [1994/31] | Anglais: | Analytical composition | [1994/31] | Français: | Composition analytique | [1994/31] | Procédure dexamen | 24.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/12] | 10.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.10.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/05] | 28.08.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2000 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]WO8809824 (NATIONAL DIAGNOSTIC PRODUCTS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED) [X] 1-5 * page 4, line 7 - page 5, line 29; claim - * [Y] 4; | [X]WO9101490 (PB DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC.) [X] 1-5 * page 4, line 11 - page 5, line 4 *; | [X]DD251002 ; | [X]DD237676 ; | [X]WO9010868 (BADISCHE TABAKMANUFACTEUR ROTH-HÄNDLE GMBH) [X] 1-4 * page 16, line 33- page 17, line 7; page 19, lines 1-14. *; | [X]WO9005914 (PB DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC.) [X] 1-3 * page 8, line 28 - page 9, line 30; figure - *; | [Y]WO9212239 (BOEHRINGER MANNHEIM CORPORATION) [Y] 4 * page 7, line 13 - page 7, line 20 *; | [A]EP0264079 (FUJI FILM CO., LTD.) [A] 1-4 * page 5, line 24 - page 7, line 9 * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 88, no. 12, Database accession no. 88-078255, & DD251002 A 19871028 (AKAD WISSENSCHAFT DDR) [X] 1-5 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 86, no. 47, Database accession no. 86-305778, & DD237676 A 19860723 (AKAD WISSENCHAFT DDR) [X] 1-5 * abstract * |