EP0609796 - Composition pour décoloré des cheveux humains [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 28.01.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH Pfungstädter Str. 92-100 64297 Darmstadt / DE | [2003/12] |
Précédent [1995/21] | Pour tous les Etats désignés GOLDWELL GmbH Zerninstrasse 10-18 D-64297 Darmstadt / DE | ||
Précédent [1994/32] | Pour tous les Etats désignés GOLDWELL AKTIENGESELLSCHAFT Zerninstrasse 10-18 D-64297 Darmstadt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Lorenz, Heribert Ober-Ramstädter Strasse 22 D-64401 Gross-Bieberau / DE | 02 /
Eberling, Walter Mittelstrasse 1 D-64560 Riedstadt-Crumstadt / DE | 03 /
Simon, Frederic Wilhelm-Leibl-Strasse 4 D-64569 Nauheim / DE | [1994/32] | Mandataire(s) | Kinzebach, Werner Reitstötter, Kinzebach & Partner Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/29] | Kinzebach, Werner, Dr. Patent Attorneys, Reitstötter, Kinzebach & Partner, Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94101350.0 | 29.01.1994 | [1994/32] | Numéro de priorité, date | DE19934302738 | 01.02.1993 Format original publié: DE 4302738 | DE19934329282 | 31.08.1993 Format original publié: DE 4329282 | [1994/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0609796 | Date: | 10.08.1994 | Langue: | DE | [1994/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0609796 | Date: | 09.11.1994 | Langue: | DE | [1994/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0609796 | Date: | 02.12.1998 | Langue: | DE | [1998/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.09.1994 | Classification | IPC: | A61K7/135 | [1994/32] | CPC: |
A61Q5/08 (EP);
A61K8/19 (EP);
A61K8/36 (EP);
A61K8/365 (EP);
A61K8/368 (EP);
A61K8/44 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1994/32] | Titre | Allemand: | Blondiermittel für menschliche Haare | [1994/32] | Anglais: | Hairbleaching composition | [1994/32] | Français: | Composition pour décoloré des cheveux humains | [1994/32] | Procédure d'examen | 11.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/10] | 16.09.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.06.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.07.1998 | Taxe de délivrance payée | 21.07.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | 02
02.09.1999
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | 03
01.09.1999
ADMISSIBLE L'OREAL 14, rue Royale 75008 PARIS / FR Mandataire de l'opposant Bulle, Françoise Casalonga & Partners Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/43] | |||
Opposant(s) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | ||
02
02.09.1999
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | |||
03
01.09.1999
ADMISSIBLE L'OREAL 14, rue Royale 75008 PARIS / FR Mandataire de l'opposant Bulle, Françoise Bureau D.A. Casalonga-Josse Morassistrasse 8 80469 München / DE | |||
Précédent [1999/36] | |||
Opposant(s) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | 08.10.1999 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 19.01.2000 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 10.01.2002 | Date des procédures orales | 05.02.2002 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 05.02.2002 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 16.12.2004 | Effet juridique de la révocation du brevet [2005/11] | 16.12.2004 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Recours après opposition | 28.03.2002 | Recours reçu No. T0337/02 | 28.03.2002 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 16.12.2004 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 16.12.2004 | Date des procédures orales | 27.12.2004 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 02.12.1998 | IT | 02.12.1998 | CH | 31.01.2000 | LI | 31.01.2000 | NL | 01.08.2000 | DK | 29.01.2002 | AT | 29.01.2003 | [2008/05] |
Précédent [2004/03] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
DK | 29.01.2002 | ||
AT | 29.01.2003 | ||
Précédent [2003/45] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
DK | 29.01.2002 | ||
Précédent [2002/26] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
Précédent [2002/02] | CH | 31.01.2000 | |
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
Précédent [2001/12] | NL | 01.08.2000 | Citations: | Recherche | [X]NL78053C (N. V. INDUSTIELE ONDERNEMING W. H. BRASKAMP) [X] 1,2,4,5 * the whole document *; | [A]FR1257661 (SAMUEL A.) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]DE2023922 (L'OREAL) [A] 1-5 * the whole document *; | [X]DE1617829 (SCHWARZKOPF GMBH HANS) [X] 1,3 * the whole document *; | [A]DE2307596 (WELLA AG) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]DE3814356 (SCHWARZKOPF GMBH HANS [DE]) [A] 1* the whole document *; | [A]GB2242358 (BOOTS CO PLC [GB]) [A] 1-5 * page 28; example 12 * |