EP0613633 - Récipient pour de la crème [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.09.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.09.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.10.1999 [1999/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Erlhöfer, Fabian Rilkeweg 3 D-58566 Kierspe / DE | [1994/36] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1994/36] | Mandataire(s) | Rieder, Hans-Joachim, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Postfach 11 04 51 42304 Wuppertal / DE | [N/P] |
Précédent [1994/36] | Rieder, Hans-Joachim, Dr., et al Rieder & Partner Anwaltskanzlei Postfach 11 04 51 D-42304 Wuppertal / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94101541.4 | 02.02.1994 | [1994/36] | Numéro de priorité, date | DE19930002179U | 16.02.1993 Format original publié: DE 9302179 U | [1994/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0613633 | Date: | 07.09.1994 | Langue: | DE | [1994/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0613633 | Date: | 28.09.1994 | Langue: | DE | [1994/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0613633 | Date: | 28.10.1998 | Langue: | DE | [1998/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.08.1994 | Classification | IPC: | A45D40/00 | [1994/36] | CPC: |
A45C13/008 (EP);
A45D40/0068 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1994/36] | Titre | Allemand: | Cremedose | [1994/36] | Anglais: | Cream lotion container | [1994/36] | Français: | Récipient pour de la crème | [1994/36] | Procédure d'examen | 25.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/12] | 21.10.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.04.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.12.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.04.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.05.1998 | Taxe de délivrance payée | 19.05.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.07.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE9111696U (EFALOCK INTERNATIONAL HEINZ TÜMMLER) [Y] 1-6 * page 8, paragraph 1 - page 11, paragraph 3; figures 1-8 *; | [Y]EP0503224 (TETRA ALFA HOLDINGS [CH]) [Y] 1-6 * column 11, line 12 - column 12, line 45; figures 1-5 *; | [A]EP0190562 (REVLON [US]) [A] 1-3 * page 6, line 5 - page 8, line 25; figures 1-4 *; | [DA]DE8502453U (LOUVRETTE ET AL.) [DA] 1-3,5,7 * page 4, paragraph 3 - page 6, paragraph 1; figures 1-4 *; | [A]EP0367646 (REBOUL SMT [FR]) [A] 1,2,4,5,7 * column 3, line 26 - column 5, line 57; figures 1,2 *; | [A]EP0438789 (RUDLAND CHRISTOPHER NOEL [GB]) [A] 1,3,4 * column 3, line 50 - column 5, line 26; figures 3-9 *; | [A]EP0135979 (CORONA PLASTICS INC [US]) [A] 1,5,7 * page 5, line 23 - page 12, line 16; figures 6-9 *; | [A]DE9107623U (KÜSSNER) [A] 1,5,6 * the whole document * |