EP0610889 - Méthode de fabrication d'une plaque lithographique positive [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/33] | Système d'image à impression directe pour plaque lithographique positive et méthode de fabrication | ||
[1998/41] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.04.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.04.2000 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 07.06.2000 [2000/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AGFA CORPORATION 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | [N/P] |
Précédent [1999/31] | Pour tous les Etats désignés Agfa Corporation 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | ||
Précédent [1999/24] | Pour tous les Etats désignés AGFA CORPORATION 200 Ballardvale Street Wilmington, MA 01887 / US | ||
Précédent [1996/33] | Pour tous les Etats désignés Bayer Corporation Agfa Division, 200 Ballardvale Street Wilmington, MA 01887-1069 / US | ||
Précédent [1994/33] | Pour tous les Etats désignés MILES INC. Agfa Division 200 Ballardvale Street Wilmington Massachusetts 01887-1011 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bailey, Dwayne W. 4 Bryan Circle Billerica MA 01821 / US | 02 /
Langlais, Kenneth L. 10 Russet Lane Andover MA 01810 / US | [1994/33] | Mandataire(s) | Strasse, Joachim Strasse & Hofstetter, Balanstrasse 57 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/33] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse & Hofstetter, Balanstrasse 55 81541 München / DE | ||
Précédent [1994/33] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse, Vonnemann & Partner Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94101904.4 | 08.02.1994 | [1994/33] | Numéro de priorité, date | US19930016055 | 10.02.1993 Format original publié: US 16055 | [1994/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0610889 | Date: | 17.08.1994 | Langue: | EN | [1994/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0610889 | Date: | 09.06.1999 | Langue: | EN | [1999/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.05.1994 | Classification | IPC: | G03F7/20, G03F7/07, B41C1/10 | [1994/33] | CPC: |
G03F7/2055 (EP,US);
B41C1/1075 (EP,US);
G03F7/07 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB [1994/33] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer positiven lithographischen Druckplatte | [1998/41] | Anglais: | Method for making a positive lithographic printing plate | [1998/41] | Français: | Méthode de fabrication d'une plaque lithographique positive | [1998/41] |
Précédent [1994/33] | Direktdruck-Abbildungssystem für positive lithographische Druckplatte und Verfahren zu deren Herstellung | ||
Précédent [1994/33] | A "direct-to-press" positive lithographic printing plate and method for making same | ||
Précédent [1994/33] | Système d'image à impression directe pour plaque lithographique positive et méthode de fabrication | Procédure d'examen | 11.10.1994 | Requête en examen déposée [1994/49] | 23.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.06.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.10.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 22.10.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 09.12.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.1999 | Taxe de délivrance payée | 03.02.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.03.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 09.06.1999 | [2000/23] | Citations: | Recherche | [A]EP0503847 (CANON KK [JP]) [A] * column 6, line 21 - line 25 *; | [A]JPH04260041 ; | [DA]EP0423399 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [DA] * the whole document *; | [A]DE4031418 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [A] * column 1, line 48 - line 62 *; | [A]WO9221517 (MISOMEX AB [SE]) [A] * page 5, line 33 - page 6, line 7 *; | [PA]EP0572348 (ESKOFOT [DK]) [PA] * the whole document *; | [A]US4038077 (LAND EDWIN H) [A] * figures 4,6 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930129), vol. 17, no. 48, Database accession no. (P - 1477), & JP04260041 A 19920916 (FUJITSU LIMITED) [A] * abstract * |