EP0623377 - Elément filtrant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Précédent [1999/03] | Pour tous les Etats désignés FILTERWERK MANN & HUMMEL GmbH Hindenburgstrasse 45, Postfach 409 71638 Ludwigsburg / DE | ||
Précédent [1994/45] | Pour tous les Etats désignés FILTERWERK MANN & HUMMEL GmbH Hindenburgstrasse 45 D-71638 Ludwigsburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sommer, Bruno Nippenburgerstrasse 21 D-1636 Ludwigsburg / DE | 02 /
Luka, Helmut Wilhelmstrasse 10 D-70806 Kornwestheim / DE | 03 /
Schürg, Thomas Aspergerstrasse 39 D-71634 Ludwigsburg / DE | 04 /
Rapp, Siegfried Gartenstrasse 19 D-1711 Murr / DE | 05 /
Moser, Nikolaus, Dr. Glemsgaustrasse 26 D-71254 Ditzingen / DE | [1994/45] | Mandataire(s) | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | ||
Précédent [1994/45] | Voth, Gerhard, Dipl.-Ing. FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH Postfach 4 09 D-71631 Ludwigsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94102301.2 | 16.02.1994 | [1994/45] | Numéro de priorité, date | DE19934314563 | 04.05.1993 Format original publié: DE 4314563 | DE19934323136 | 10.07.1993 Format original publié: DE 4323136 | [1994/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0623377 | Date: | 09.11.1994 | Langue: | DE | [1994/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0623377 | Date: | 20.01.1999 | Langue: | DE | [1999/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.08.1994 | Classification | IPC: | B01D46/52, B60H3/06 | [1994/45] | CPC: |
B01D46/521 (EP);
B01D46/0001 (EP);
B01D46/10 (EP);
B60H3/0658 (EP);
B01D2265/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/45] | Titre | Allemand: | Filterelement | [1994/45] | Anglais: | Filter element | [1994/45] | Français: | Elément filtrant | [1994/45] | Procédure d'examen | 23.11.1994 | Requête en examen déposée [1995/04] | 25.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.10.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.07.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.07.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.1998 | Taxe de délivrance payée | 06.08.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 20.01.1999 | LU | 16.02.1999 | BE | 28.02.1999 | CH | 28.02.1999 | LI | 28.02.1999 | PT | 20.04.1999 | [2004/39] |
Précédent [2003/08] | NL | 20.01.1999 | |
BE | 28.02.1999 | ||
CH | 28.02.1999 | ||
LI | 28.02.1999 | ||
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Précédent [2000/52] | BE | 28.02.1999 | |
CH | 28.02.1999 | ||
LI | 28.02.1999 | ||
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Précédent [2000/50] | BE | 28.02.1999 | |
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
CH | 18.09.1999 | ||
LI | 18.09.1999 | ||
Précédent [2000/23] | BE | 28.02.1999 | |
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Précédent [2000/07] | LU | 28.02.1999 | Citations: | Recherche | [A]DE1407291 (FIBREGLASS LTD) [A] 1,2,4,5 * the whole document *; | [A]GB1570385 (CROSLAND FILTERS LTD) [A] 1,3,5 * figures 1,2; claims 1,2 *; | [A]EP0082106 (DELBAG LUFTFILTER GMBH [DE]) [A] 1* claims 1,4 *; | [AD]DE4002078 (FA. CARL FREUDENBERG) [AD] 1,5,7 * claims 1,2,4 *; | [A]EP0490169 (KNECHT FILTERWERKE GMBH [DE]) [A] 1,4,5 * claims 1,2,6,8 * |