EP0616369 - Dispositif semi-conducteur de type MIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/38] | Dispositif semi-conducteur de type MOS | ||
[1999/21] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.03.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki-shi Kanagawa / JP | [N/P] |
Précédent [1999/21] | Pour tous les Etats désignés FUJI ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | ||
Précédent [1994/38] | Pour tous les Etats désignés FUJI ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Otsuki, Masahito, c/o Fuji Electric Co., Ltd. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | 02 /
Ueno, Katsunori, c/o Fuji Electric Co., Ltd. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | [1994/38] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/38] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94102339.2 | 16.02.1994 | [1994/38] | Numéro de priorité, date | JP19930026440 | 16.02.1993 Format original publié: JP 2644093 | [1994/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0616369 | Date: | 21.09.1994 | Langue: | EN | [1994/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0616369 | Date: | 26.05.1999 | Langue: | EN | [1999/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.07.1994 | Classification | IPC: | H01L29/749, H01L29/739, H01L29/745, H01L29/10 | [1999/21] | CPC: |
H01L29/1095 (EP,US);
H01L29/7395 (EP,US);
H01L29/7455 (EP,US)
|
Précédent IPC [1994/38] | H01L29/72, H01L29/10, H01L29/74 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/38] | Titre | Allemand: | Halbleiterbauelement vom MIS-Typ | [1999/21] | Anglais: | MIS-type semiconductor device | [1999/21] | Français: | Dispositif semi-conducteur de type MIS | [1999/21] |
Précédent [1994/38] | Halbleiterbauelement vom MOS-Typ | ||
Précédent [1994/38] | MOS-type semiconductor device | ||
Précédent [1994/38] | Dispositif semi-conducteur de type MOS | Procédure d'examen | 25.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/12] | 22.10.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.02.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.07.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.1998 | Taxe de délivrance payée | 09.10.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 26.05.1999 | [2006/14] |
Précédent [2000/25] | FR | 22.10.1999 | Citations: | Recherche | [A]JPH01258473 ; | [A]JPH01238171 ; | [A]JPH0244776 ; | [A]GB2156151 (TOSHIBA KK) [A] 1-5 * abstract *; | [Y]DE3823270 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-5 * abstract *; | [A]US4821095 (TEMPLE VICTOR A K [US]) [A] 1-5 * abstract *; | [PY]EP0581246 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) [PY] 1-5 * the whole document *; | [X] - J. S. AJIT ET AL., "The Minority Carrier Injection Controlled Field-Effect Transistor (MICFET): A New MOS-Gated Power Transistor Structure", IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, NEW YORK US, (199208), vol. 39, no. 8, doi:doi:10.1109/16.144689, pages 1954 - 1960, XP000294805 [X] 1-5 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/16.144689 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900112), vol. 14, no. 16, Database accession no. (E - 872)<3959>, & JP01258473 A 19891016 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-5 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19891218), vol. 13, no. 571, Database accession no. (E - 862)<3919>, & JP01238171 A 19890922 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-5 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900426), vol. 14, no. 205, Database accession no. (E - 9821)<4148>, & JP02044776 A 19900214 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-5 * abstract * | Examen | EP0219995 |