EP0614643 - Cloison de douche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.1997 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.10.1997 [1997/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koralle Sanitärprodukte GmbH Industriegelände Hollwiesen 32602 Vlotho / DE | [1996/30] |
Précédent [1994/37] | Pour tous les Etats désignés KORALLE-SANITÄRPRODUKTE GmbH & Co. Hollwieser Strasse 45 D-32602 Vlotho / DE | Inventeur(s) | 01 /
Franke, Ulrich Hermann Vorm Holzschlingen 35 D-32049 Herford / DE | [1994/37] | Mandataire(s) | Stracke, Alexander, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [1994/37] | Stracke, Alexander, Dipl.-Ing., et al Jöllenbecker Strasse 164 D-33613 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94102953.0 | 28.02.1994 | [1994/37] | Numéro de priorité, date | DE19930003156U | 04.03.1993 Format original publié: DE 9303156 U | [1994/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0614643 | Date: | 14.09.1994 | Langue: | DE | [1994/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0614643 | Date: | 09.10.1996 | Langue: | DE | [1996/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.1994 | Classification | IPC: | A47K3/22 | [1994/37] | CPC: |
A47K3/34 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI [1996/28] |
Précédent [1994/37] | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL, SE | Titre | Allemand: | Duschabtrennung | [1994/37] | Anglais: | Shower partition | [1994/37] | Français: | Cloison de douche | [1994/37] | Procédure d'examen | 19.07.1994 | Requête en examen déposée [1994/37] | 12.02.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.04.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 13.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2134167 (GUENTER & CO ONI METALL) [A] 1* abstract *; | [A]DE8618978U (PRADER) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0384215 (KORALLE SANITAERPRODUKTE [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0439795 (KORALLE SANITAERPRODUKTE [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE4011849 (HUEPPE GMBH & CO [DE]) [A] 1 * abstract * |