EP0617231 - Brûleur à évaporation de mazout et procédé pour sa mise en oeuvre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.09.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.12.2009 | Changement - mandataire | publié le 06.01.2010 [2010/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VIESSMANN WERKE GmbH & CO. Viessmannstrasse 35107 Allendorf/Eder / DE | [1998/45] |
Précédent [1994/39] | Pour tous les Etats désignés VIESSMANN WERKE GmbH & CO. Viessmannstrasse D-35107 Allendorf/Eder / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hofbauer, Peter, Prof. Dr.-Ing. Rothenbacher Weg 29 D-51503 Rösrath-Hoffnungsthal / DE | [1994/39] | Mandataire(s) | Wolf, Günter An der Mainbrücke 16 63456 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2010/01] | Wolf, Günter An der Mainbrücke 16 Postfach 700245 63427 Hanau / DE | ||
Précédent [1994/39] | Wolf, Günter, Dipl.-Ing. Patentanwälte Amthor u. Wolf, An der Mainbrücke 16 D-63456 Hanau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94103983.6 | 15.03.1994 | [1994/39] | Numéro de priorité, date | DE19934309115 | 23.03.1993 Format original publié: DE 4309115 | [1994/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0617231 | Date: | 28.09.1994 | Langue: | DE | [1994/39] | Type: | A1 / A2 RE Réédition de la publication de type A | N°: | EP0617231 | Date: | 14.02.1995 | [1995/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0617231 | Date: | 04.11.1998 | Langue: | DE | [1998/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.07.1994 | Classification | IPC: | F23C9/00, F23C7/00, F23D11/40 | [1994/39] | CPC: |
F23C9/006 (EP,US);
F23C7/002 (EP,US);
F23D11/402 (EP,US);
F23C2202/30 (EP,US);
F23C2900/06041 (EP,US);
F23C2900/07002 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/39] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betrieb eines Ölverdampfungsbrenners und Ölverdampfungsbrenner | [1994/39] | Anglais: | Oil evaporation burner and method for its operation | [1994/39] | Français: | Brûleur à évaporation de mazout et procédé pour sa mise en oeuvre | [1994/39] | Procédure d'examen | 28.10.1994 | Requête en examen déposée [1994/52] | 10.06.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.12.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 13.03.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.05.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.1998 | Taxe de délivrance payée | 27.06.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.08.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/43] | Requête en poursuite de la procédure de: | 17.01.1998 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.01.1998 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.03.1998 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2043869 (UNITED STIRLING AB & CO); | [Y]DE3821526 (MAY MICHAEL G [CH]) [Y] 1 * column 4, line 40 - column 5, line 51; figures 1,2 *; | [DYA]EP0436113 (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [DY] 1 * page 7, line 40 - page 7, line 57 * * figures 3,4 * [A] 3; | [PX]WO9319325 (DEUTSCHE FORSCH LUFT RAUMFAHRT [DE]) [PX] 1,2 * page 8, paragraph 2 - page 10, paragraph 2 * * page 10, paragraph 5 - page 11, paragraph 3 * * page 28, paragraph 2 - page 29, paragraph 2 * * page 30, paragraph 3 - page 31, paragraph 3 * * figures 5,6 * |