EP0619434 - Equilibreur de pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.02.1998 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.1998 | Demande réputée retirée | publié le 25.03.1998 [1998/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNIVER S.p.A. Via Eraclito No. 31 I-20128 Milano / IT | [1994/41] | Inventeur(s) | 01 /
Migliori, Luciano Via F.lli Cervi, Residenza del Sagitario T 29/1 Milano 2 (Milano) / IT | [1994/41] | Mandataire(s) | Coloberti, Luigi Luppi Intellectual Property Srl Via De Amicis, 25 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1994/41] | Coloberti, Luigi Via E. de Amicis No. 25 I-20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 94105027.0 | 30.03.1994 | [1994/41] | Numéro de priorité, date | IT1993MI00672 | 05.04.1993 Format original publié: IT MI930672 | [1994/41] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0619434 | Date: | 12.10.1994 | Langue: | EN | [1994/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0619434 | Date: | 01.03.1995 | Langue: | EN | [1995/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.01.1995 | Classification | IPC: | F15B11/08, F15B11/16 | [1995/09] | CPC: |
F15B11/028 (EP,US);
B60G2500/2044 (EP,US);
B60G2500/2046 (EP,US);
F15B2211/20538 (EP,US);
F15B2211/30505 (EP,US);
F15B2211/50518 (EP,US);
F15B2211/57 (EP,US);
F15B2211/7052 (EP,US);
F15B2211/76 (EP,US);
Y10T137/2577 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1994/41] | F15B3/00, F15B5/00, F15B20/00 | Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/41] | Titre | Allemand: | Druckausgleichvorrichtung | [1994/41] | Anglais: | Pressure equaliser device | [1994/41] | Français: | Equilibreur de pression | [1994/41] | Procédure dexamen | 31.07.1995 | Requête en examen déposée [1995/39] | 01.10.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/13] | 28.10.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1997 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3407827 (HYDROMATIK GMBH)[A] 1-3 |