EP0627188 - Appareil pour préparer des infusions [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 19.02.2003 [2003/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Braun Aktiengesellschaft Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1995/44] | Pour tous les Etats désignés Braun Aktiengesellschaft Frankfurt am Main / DE | ||
Précédent [1994/49] | Pour tous les Etats désignés Braun Aktiengesellschaft D-60326 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Ullmann, Roland Edith-Stein-Strasse 8 D-63075 Offenbach / DE | [1994/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 94105665.7 | 13.04.1994 | [1994/49] | Numéro de priorité, date | DE19934318113 | 01.06.1993 Format original publié: DE 4318113 | [1994/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0627188 | Date: | 07.12.1994 | Langue: | DE | [1994/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0627188 | Date: | 21.05.1997 | Langue: | DE | [1997/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.09.1994 | Classification | IPC: | A47J31/44 | [1994/49] | CPC: |
A47J31/4471 (EP,US);
A47J31/446 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, NL [1994/49] | Titre | Allemand: | Brühgetränkemaschine | [1994/49] | Anglais: | Brewing apparatus | [1994/49] | Français: | Appareil pour préparer des infusions | [1994/49] | Procédure d'examen | 11.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/10] | 12.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.11.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.01.1997 | Taxe de délivrance payée | 28.01.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 21.05.1997 | GB | 21.05.1997 | NL | 21.05.1997 | [2003/08] |
Précédent [2002/26] | ES | 21.05.1997 | |
GB | 21.05.1997 | ||
Précédent [1998/15] | GB | 21.05.1997 | Citations: | Recherche | [A]DE8914876U (LICENTIA PATENTVERWALTUNGS-GMBH) [A] 1,2,6* page 2, paragraph L - page 3, paragraph 1; figure - *; | [A]GB2229354 (RUSSELL HOBBS TOWER LIMITED [GB]) [A] 1,6 * page 3, line 33 - page 8, line 33; figure - *; | [A]US4995311 (NAYA MASARU [JP], et al) [A] 1,6 * column 3, line 66 - column 5, line 42; figures 1-6 *; | [A]DE9112320U (ROWENTA-WERKE GMBH) [A] 1,2,6 * page 4; figure - * |