EP0635384 - Dispositif de soutien d'une bande de roulement de pneumatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 07.07.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2000 | Opposition rejetée | publié le 23.08.2000 [2000/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon 63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1997/50] | Pour tous les Etats désignés COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon 63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | ||
Précédent [1995/04] | Pour tous les Etats désignés COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon F-63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | Inventeur(s) | 01 /
Habay, Emmanuel 6, rue Bardoux F-63000 Clermont-Ferrand / FR | 02 /
Lambert, Guy-Noel 46, rue des Côtes Fleuries F-63100 Clermont-Ferrand / FR | [1995/04] | Mandataire(s) | Devaux, Edmond-Yves Michelin & Cie, Service SGD/LG/PI Ladoux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 01 / FR | [N/P] |
Précédent [1995/04] | Devaux, Edmond-Yves Michelin & Cie Service SRK. Brevets 23, Place des Carmes F-63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 94110342.6 | 04.07.1994 | [1995/04] | Numéro de priorité, date | FR19930008932 | 19.07.1993 Format original publié: FR 9308932 | [1995/04] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0635384 | Date: | 25.01.1995 | Langue: | FR | [1995/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0635384 | Date: | 10.12.1997 | Langue: | FR | [1997/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.09.1994 | Classification | IPC: | B60C17/06 | [1995/04] | CPC: |
B60C17/06 (EP,US);
B60C2017/068 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1995/04] | Titre | Allemand: | Stützvorrichtung für eine Reifenlauffläche | [1997/30] | Anglais: | Safety support for tyre tread | [1995/04] | Français: | Dispositif de soutien d'une bande de roulement de pneumatique | [1995/04] |
Précédent [1995/04] | Notlaufring für Reifenlauffläche | Procédure d'examen | 04.07.1994 | Requête en examen déposée [1995/04] | 08.07.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 21.05.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 09.06.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.09.1997 | Taxe de délivrance payée | 19.09.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
10.09.1998
ADMISSIBLE Continental Aktiengesellschaft Abt. Patente und Lizenzen Postfach 1 69 30001 Hannover / DE | [1998/46] | 06.11.1998 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 18.02.1999 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 27.09.1999 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M03) | 11.12.1999 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 23.03.2000 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 02.04.2000 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2000/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS58185305 ; | [A]DE1480805 (LINDLEY WILLIAM LUTHER) [A] 6 * figure -; claim - *; | [AD]GB2084088 (MOTOR WHEEL CORP) [AD] 1 * page 2, column L, line 50 - column R, line 76; figure -; claim - *; | [A]US4393911 (WINFIELD MASON C) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]EP0159274 (HUTCHINSON SA [FR]) [A] 1* figures 14-16; claim 44 *; | [A]DE3703446 (CONTINENTAL GUMMI WERKE AG [DE]) [A] 1 * column 3, lines 36-49; figure -; claim - * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840207), vol. 8, no. 28, Database accession no. (M - 274), & JP58185305 A 19831029 (SUMITOMO RUBBER IND. LTD.) [A] 1,2 * abstract * |