EP0638997 - Circuit de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.11.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.12.1998 [1998/53] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1995/07] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ishihara, Masaaki c/o Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | [1995/07] | Mandataire(s) | Nicholls, Michael John J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1995/07] | Nicholls, Michael John J.A. KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94113117.9 | 22.08.1991 | [1995/07] | Numéro de priorité, date | JP19900223560 | 24.08.1990 Format original publié: JP 22356090 | JP19900236390 | 06.09.1990 Format original publié: JP 23639090 | JP19900236389 | 06.09.1990 Format original publié: JP 23638990 | [1995/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0638997 | Date: | 15.02.1995 | Langue: | EN | [1995/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0638997 | Date: | 07.01.1998 | Langue: | EN | [1998/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.1994 | Classification | IPC: | H03G3/00, H03G3/20 | [1995/07] | CPC: |
H03F3/72 (EP,US);
H03G3/20 (KR);
H03G1/04 (EP,US);
H03G3/00 (EP,US);
H03G3/3005 (EP,US);
H03K17/667 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1995/07] | Titre | Allemand: | Steuerschaltung | [1995/07] | Anglais: | Servo circuit | [1995/07] | Français: | Circuit de commande | [1995/07] | Procédure d'examen | 23.08.1994 | Requête en examen déposée [1995/07] | 15.10.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.07.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.09.1997 | Taxe de délivrance payée | 17.09.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP91307759.0 / EP0473370 | Opposition(s) | 08.10.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/53] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.08.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3879674 (DRAGON THOMAS J) [A] 1-5 * column 2, line 24 - column 4, line 42; figure - *; | [A]GB1568513 (SECR DEFENCE) [A] 1-4* page 2, line 30 - line 39; figures 1,2 *; | [A]US4297645 (TANAKA KOUICHI, et al) [A] 1-5 * column 3, line 13 - column 6, line 21; figures 2-5 *; | [A]EP0086514 (TRT TELECOM RADIO ELECTR [FR], et al) [A] 1-4 * page 3, line 27 - page 6, line 32; figure - * |