EP0653427 - Dérivés de la galanthamine, procédé pour leur préparation et utilisation comme médicaments [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.11.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.11.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.01.2003 [2003/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. Route 202 - 206 Bridgewater, NJ 08807-0800 / US | [2002/21] |
Précédent [2000/20] | Pour tous les Etats désignés AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. 2110 East Galbraith Road P.O. Box 156300 Cincinnati OH 45215-6300 / US | ||
Précédent [1996/50] | Pour tous les Etats désignés HOECHST MARION ROUSSEL, Inc. Kansas City, Missouri 64137-1405 / US | ||
Précédent [1995/20] | Pour tous les Etats désignés HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED P.O. Box 2500, Route 202-206 Somerville, NJ 08876-1258 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kosley, Raymond W., Jr. 659 Cedarbrook Rd. Bridgewater, NJ 08807 / US | 02 /
Davis, Larry P.O. Box 129, Bird Lane Sergeantsville, NJ 08557 / US | 03 /
Taberna, Veronica 1040 Warren Avenue Union, NJ 07083 / US | [1995/20] | Mandataire(s) | Wein, Elmar Michael, et al Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Global Intellectual Property Department Industriepark Höchst Gebäude K 703 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1995/20] | Wein, Elmar Michael, et al Hoechst AG Patent- und Lizenzabteilung Gebäude K 801 D-65926 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94115959.2 | 10.10.1994 | [1995/20] | Numéro de priorité, date | US19930137440 | 15.10.1993 Format original publié: US 137440 | [1995/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0653427 | Date: | 17.05.1995 | Langue: | EN | [1995/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0653427 | Date: | 23.01.2002 | Langue: | EN | [2002/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.1995 | Classification | IPC: | C07D491/06, A61K31/55, // (C07D491/06, 307:00, 223:00) | [1995/20] | CPC: |
C07D491/10 (EP,US);
C07D491/04 (KR);
A61P25/28 (EP);
C07D491/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1995/20] | Titre | Allemand: | Galanthamin Derivate, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Medikamente | [2000/41] | Anglais: | Galanthamine derivatives, a process for their preparation and their use as medicaments | [1995/20] | Français: | Dérivés de la galanthamine, procédé pour leur préparation et utilisation comme médicaments | [1995/20] |
Précédent [1995/20] | Glanthamin Derivate, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Medikamente | Procédure d'examen | 17.11.1995 | Requête en examen déposée [1996/02] | 29.05.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.12.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.09.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 22.12.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 11.01.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2001 | Taxe de délivrance payée | 23.04.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP00107570.4 / EP1020470 | Opposition(s) | 24.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0236684 (BONNIE DAVIS) [A] 1,8,9 * column 2, line 24 - line 27 *; | [A]WO8808708 (BONNIE DAVIS [US]) [A] 1,8,9 * pages 5,6,16 *; | NL8800350 [ ] (STICHTING BIOMEDICAL RESEARCH); | [A]WO9220327 (SNORRASON ERNIR [IS]) [A] 1,8,9 * page 43; claim 20 *; | [A]EP0535645 (HOECHST ROUSSEL PHARMA [US]) [A] 1,8,9* compounds IIIa,Va,VIIa * | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19900326), vol. 112, no. 13, Database accession no. 112096y [A] 1,8,9 * abstract * | [A] - THE MERCK INDEX 10TH EDITION, 1983 RAHWAY, N.J., U.S.A., MERCK & CO., INC. [A] 1,8,9 * No. 4210 * |