EP0657675 - Collier de serrage avec dispositif de verrouillage à encliquetage en dents de scie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.02.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.04.2000 [2000/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 8812 Horgen / CH | [N/P] |
Précédent [1999/15] | Pour tous les Etats désignés Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 8812 Horgen / CH | ||
Précédent [1995/24] | Pour tous les Etats désignés Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 CH-8812 Horgen / CH | Inventeur(s) | 01 /
Oetiker, Hans Oberdorfstrasse 21 CH-8812 Horgen / CH | [1995/24] | Mandataire(s) | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/24] | Strehl Schübel-Hopf Groening & Partner Maximilianstrasse 54 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94116194.5 | 13.10.1994 | [1995/24] | Numéro de priorité, date | US19930163530 | 09.12.1993 Format original publié: US 163530 | [1995/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0657675 | Date: | 14.06.1995 | Langue: | EN | [1995/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0657675 | Date: | 24.07.1996 | [1996/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0657675 | Date: | 14.04.1999 | Langue: | EN | [1999/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.1996 | Classification | IPC: | F16L33/02, B65D63/10, B65D63/02 | [1996/26] | CPC: |
F16L33/035 (EP,KR,US);
Y10T24/1457 (EP,US);
Y10T24/1482 (EP,US)
|
Précédent IPC [1995/24] | F16L33/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE [1995/24] | Titre | Allemand: | Klemmschelle mit sägzahnförmiger Verschlussanordnung | [1995/24] | Anglais: | Clamp structure with sawtooth-like locking arrangement | [1995/24] | Français: | Collier de serrage avec dispositif de verrouillage à encliquetage en dents de scie | [1995/24] | Procédure d'examen | 20.12.1996 | Requête en examen déposée [1997/09] | 28.02.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 06.12.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 29.09.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 14.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.1999 | Taxe de délivrance payée | 13.01.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US1804725 (WALKER WARD C) [A] 1,10,11 * figures 3,4 *; | [A]GB1416877 (CARR FASTENER CO LTD) [A] 1,8-11,18 * figure 2 *; | [XA]US4688337 (DILLNER JAMES [US], et al) [X] 1-4 * column 2, line 65 - column 3, line 4; figures 1,3,4 * [A] 5-7,10,15-17; | [XA]US4881760 (RUNKLES RICHARD R [US], et al) [X] 1,3-5 * figures 1,6-8 * [A] 2,6,7,10; | [DA]US5230126 (OETIKER HANS [CH]) [DA] 1,12-14* figures 1-3 * |