Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
18.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.04.2000 [2000/14] |
26.02.1999 | Délivrance (prévue) | publié le 14.04.1999 [1999/15] |
25.01.1999 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
06.11.1998 | Taxe annuelle | |
09.10.1998 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
09.10.1998 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
02.10.1998 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
14.05.1998 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
16.03.1998 | Rapport d'examen ou réponse | |
10.12.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
09.12.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
06.11.1997 | Taxe annuelle | |
17.09.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
05.07.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
28.02.1997 | Premier rapport d'examen | |
26.02.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
10.01.1997 | Requête en examen présentée | publié le 26.02.1997 [1997/09] |
08.11.1996 | Taxe annuelle | |
07.06.1996 | Publication du rapport de recherche | publié le 24.07.1996 [1996/30] |
10.05.1996 | Changement - classification | publié le 26.06.1996 [1996/26] |
28.04.1995 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 14.06.1995 [1995/24] |