EP0661892 - Dispositif d'information portable, système et méthode de commande du dispositif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1995/27] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tsunoda, Kazuyuki, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [1995/27] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [1995/27] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 D-81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94120678.1 | 27.12.1994 | [1995/27] | Numéro de priorité, date | JP19930334559 | 28.12.1993 Format original publié: JP 33455993 | [1995/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0661892 | Date: | 05.07.1995 | Langue: | EN | [1995/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0661892 | Date: | 26.02.1997 | [1997/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.01.1997 | Classification | IPC: | H04Q7/14, G08B3/10 | [1995/27] | CPC: |
H04W52/029 (EP,US);
H04B15/04 (EP,US);
H04W88/022 (EP,US);
Y02D30/70 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, SE [1995/27] | Titre | Allemand: | Tragbares Informationsgerät, System und Steuerungsverfahren dafür | [1995/27] | Anglais: | Portable information equipment system and control method thereof | [1995/27] | Français: | Dispositif d'information portable, système et méthode de commande du dispositif | [1995/27] | Procédure dexamen | 15.01.1997 | Requête en examen déposée [1997/11] | 05.07.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.07.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.12.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/26] | 27.01.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2003 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]JPH05153029 ; | [Y]US4384361 (MASAKI MASARU [JP]) [Y] 3,7,11,14,17 * column 2, line 23 - column 2, line 54 * * column 3, line 13 - column 3, line 39 * * figures 1,3 *; | [A]US4839639 (SATO TOSHIFUMI [JP], et al) [A] 4,8,12,15,20-24* column 5, line 15 - column 5, line 32 *; | [XAY]EP0351230 (NEC CORP [JP]) [X] 1,2,5,6,9,10,13,16,18,19 * column 3, line 11 - column 3, line 13 * * column 5, line 8 - column 8, line 39 * * abstract * [A] 4,8,12,15,20-24 [Y] 3,7,11,14,17; | [XY]EP0447302 (MATRA COMMUNICATION [FR]) [X] 1,2,5,6,10,16,18,19 * column 2, line 52 - column 3, line 51 * * abstract * [Y] 3,7,11,14,17 | [XD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930929), vol. 017, no. 542, Database accession no. (E - 1441), & JP05153029 A 19930618 (CASIO COMPUT CO LTD) [XD] 13 * abstract * |