EP0647930 - Carte informative à éléments coulissants et surgissants et sa méthode de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.11.1997 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 15.09.2004 [2004/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALPHENAAR STANSEN BV. Industrieterrein Molletjesveer, Industrieweg 13 NL-1521 NC Wormerveer / NL | [1995/15] | Inventeur(s) | 01 /
Dekker, Nicolaas Petrus Industrieweg 13 NL-1521 NC Wormerveer / NL | [1995/15] | Mandataire(s) | Koomen, M.J.I. Kennemerstraatweg 35 1814 GB Alkmaar / NL | [N/P] |
Précédent [1995/15] | Koomen, M.J.I. Kennemerstraatweg 35-37 NL-1814 GB Alkmaar / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 94202909.1 | 07.10.1994 | [1995/15] | Numéro de priorité, date | NL19930001732 | 08.10.1993 Format original publié: NL 9301732 | [1995/15] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0647930 | Date: | 12.04.1995 | Langue: | EN | [1995/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0647930 | Date: | 22.01.1997 | Langue: | EN | [1997/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.01.1995 | Classification | IPC: | G09F1/06 | [1995/15] | CPC: |
G09F1/06 (EP);
G09F1/08 (EP);
G09F2001/085 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1995/15] | Etats autorisant lextension | SI | 04.11.1994 | Titre | Allemand: | Anhebbare Informationsschiebekarte und deren Herstellungsverfahren | [1997/04] | Anglais: | Information slide card provided with a pop-up, and method for manufacturing an information slide card provided with a pop-up | [1995/15] | Français: | Carte informative à éléments coulissants et surgissants et sa méthode de fabrication | [1995/15] |
Précédent [1995/15] | Anhebbare Informationsschiebekarte und dessen Herstellungsverfahren | Procédure d'examen | 18.05.1995 | Requête en examen déposée [1995/29] | 11.07.1995 | Requête en examen accéléré déposée | 19.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.1995 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 29.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 03.06.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 13.06.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.1996 | Taxe de délivrance payée | 20.09.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 22.01.1997 | DK | 22.01.1997 | GR | 22.01.1997 | LI | 22.01.1997 | LU | 07.10.1997 | [2004/38] |
Précédent [2000/05] | CH | 22.01.1997 | |
DK | 22.01.1997 | ||
GR | 22.01.1997 | ||
LI | 22.01.1997 | ||
Précédent [1998/15] | CH | 22.01.1997 | |
DK | 22.01.1997 | ||
LI | 22.01.1997 | ||
Précédent [1998/04] | CH | 22.01.1997 | |
LI | 22.01.1997 | Citations: | Recherche | [A]DE8308214U (REFEKA WERBEMITTEL) [A] 1 * the whole document *; | [A]US3946508 (BOORAS PETER J); | [PX]GB2265856 (BURTCH RONALD PHILIP [CA], et al) [PX] 1,3-5 * the whole document *; | [PX]DE9310598U (REFEKA WERBEMITTEL GMBH [DE]) [PX] 1,3-5 * the whole document * |