EP0657936 - Diode tunnel et dispositif de mémoire la comprenant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1995/24] | Diode tunnel présentant plusieurs états de commutation permanents | ||
[1999/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.08.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 24.09.2008 [2008/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] |
Précédent [2001/41] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1995/24] | Pour tous les Etats désignés PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Wolf, Ronald Martin c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Blom, Paulus Wilhelmus Maria c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Krijn, Marcellinus Petrus Carolus Michael c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1995/24] | Mandataire(s) | Duijvestijn, Adrianus Johannes, et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2002/18] | Duijvestijn, Adrianus Johannes, et al Internationaal Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1998/12] | Smeets, Eugenius Theodorus J. M., et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1995/24] | Tangena, Antonius Gerardus INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 94203528.8 | 05.12.1994 | [1995/24] | Numéro de priorité, date | BE19930001369 | 10.12.1993 Format original publié: BE 9301369 | [1995/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0657936 | Date: | 14.06.1995 | Langue: | EN | [1995/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0657936 | Date: | 10.10.2001 | Langue: | EN | [2001/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.1995 | Classification | IPC: | H01L29/88, H01L27/115, H01L45/00 | [1999/44] | CPC: |
H01L29/88 (EP,KR,US);
G11C11/22 (EP,KR,US);
G11C11/38 (EP,KR,US);
G11C11/5657 (EP,KR,US);
H01L28/55 (EP,KR,US);
H01L29/0895 (EP,US);
H01L29/51 (EP,KR,US);
H10B69/00 (EP,KR,US);
H10N70/00 (US);
|
Précédent IPC [1995/24] | H01L27/115, H01L29/92, H01L27/10, G11C11/22 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1995/24] | Titre | Allemand: | Tunneldiode und Speicheranordnung mit derselben | [1999/44] | Anglais: | Tunnel diode and memory device comprising the same | [1999/44] | Français: | Diode tunnel et dispositif de mémoire la comprenant | [1999/44] |
Précédent [1995/24] | Tunneldiode mit mehreren stabilen Schaltzuständen | ||
Précédent [1995/24] | Tunnel diode with several permanent switching states | ||
Précédent [1995/24] | Diode tunnel présentant plusieurs états de commutation permanents | Procédure d'examen | 14.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/06] | 09.10.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.01.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.03.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 18.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.07.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 10.10.2001 | NL | 10.10.2001 | [2008/05] |
Précédent [2003/08] | NL | 10.10.2001 | Citations: | Recherche | [A]US5206788 (LARSON WILLIAM [US], et al); |