EP0618236 - Procédé pour récupérer cyclodextrine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.10.1999 [1999/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. No. 4-1, 3-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1994/40] | Pour tous les Etats désignés Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. No. 4-1, 3-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakamura, Nobuyuki 1-25-6, Higashiooba, Mishima-shi, Shizuoka-ken Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Mikio 110-23, Miyashita Fuji-shi, Shizuoka-ken / JP | 03 /
Sumiyoshi, Hideyuki 2954, Imaizumi Fuji-shi, Shizuoka-ken / JP | [1994/40] | Mandataire(s) | Woodman, Derek, et al Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [1994/40] | Woodman, Derek, et al Frank B. Dehn & Co. European Patent Attorneys Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94302305.1 | 30.03.1994 | [1994/40] | Numéro de priorité, date | JP19930096887 | 31.03.1993 Format original publié: JP 9688793 | JP19930223776 | 17.08.1993 Format original publié: JP 22377693 | [1994/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0618236 | Date: | 05.10.1994 | Langue: | EN | [1994/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0618236 | Date: | 05.07.1995 | Langue: | EN | [1995/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0618236 | Date: | 21.10.1998 | Langue: | EN | [1998/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.05.1995 | Classification | IPC: | C08B37/16 | [1994/40] | CPC: |
C08B37/0012 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/40] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Gewinnung von Cyclodextrin | [1994/40] | Anglais: | Method for recovering cyclodextrin | [1994/40] | Français: | Procédé pour récupérer cyclodextrine | [1994/40] | Procédure d'examen | 18.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/07] | 16.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.03.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.07.1998 | Taxe de délivrance payée | 07.07.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.07.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH0525194 ; | [Y]GB1238001 (ROUSSEL-UCLAF) [Y] 1-8 * page 1, lines 20-27 *; | [Y]FR2457900 (RIKAGAKU KENKYUSHO [JP]) [Y] 1-8 * page 12, lines 20-31 *; | [Y]EP0440538 (ROQUETTE FRERES [FR]) [Y] 1-8 * page 3, lines 57-59 *; | [A]EP0475451 (SUEDDEUTSCHE KALKSTICKSTOFF [DE]) | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 10, no. 93, Database accession no. 080422, & JPH0525194 A 00000000 (NIPPON SHOKUHIN KAKO) [A] * abstract * | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930614), vol. 17, no. 309 [ ] * abstract * |