EP0637698 - Matériau pour garniture de friction comprenant des fibres d'aramide à faible degrée de fibrillation et du graphite synthétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.02.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.04.2000 [2000/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Borg-Warner Automotive, Inc. 6700 18 1/2 Mile Road P.O. Box 8022 Sterling Heights MI 48311-8022 / US | [N/P] |
Précédent [1995/06] | Pour tous les Etats désignés BORG-WARNER AUTOMOTIVE, INC. 6700 18 1/2 Mile Road, P.O. Box 8022 Sterling Heights, Michigan 48311-8022 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lam, Robert Chi-Chiu 120 E. George Street, Nr. 419 Bensenville, Illinois 60106 / US | 02 /
Yesnik, Marc A. 23 W. 220 Edgewood Court Glen Ellyn, Illinois 60137 / US | [1995/06] | Mandataire(s) | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. Thornton & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1995/06] | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 94305407.2 | 21.07.1994 | [1995/06] | Numéro de priorité, date | US19930101951 | 04.08.1993 Format original publié: US 101951 | US19940253727 | 03.06.1994 Format original publié: US 253727 | [1995/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0637698 | Date: | 08.02.1995 | Langue: | EN | [1995/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0637698 | Date: | 21.04.1999 | Langue: | EN | [1999/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.1994 | Classification | IPC: | F16D69/02 | [1995/06] | CPC: |
F16D69/026 (EP,US);
F16D69/02 (KR);
C04B30/02 (EP,US);
C04B41/52 (EP,US);
C08L61/06 (EP,US);
F16D2200/0091 (EP,US);
Y10T442/2902 (EP,US);
Y10T442/608 (EP,US);
Y10T442/698 (EP,US);
Y10T442/699 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08L61/06, C08L77/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1995/06] | Titre | Allemand: | Material für Bremsbelag, dass Aramidfasern mit niedrigem Fibrillationsgrad und synthetisches Graphit enthält | [1995/06] | Anglais: | Friction lining material comprising aramid fibers with low degree of fibrillation and synthetic graphite | [1995/06] | Français: | Matériau pour garniture de friction comprenant des fibres d'aramide à faible degrée de fibrillation et du graphite synthétique | [1995/06] | Procédure d'examen | 07.06.1995 | Requête en examen déposée [1995/32] | 05.11.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.03.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.08.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 12.10.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 23.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.1999 | Taxe de délivrance payée | 13.01.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]US3911045 (HARTMANN PETER, et al) [DY] 1,13-16,21 * column 1, line 5 - line 10 * * column 2, line 32 - line 55 ** column 4, line 13 - line 19 *; | [Y]US4256801 (CHULUDA PHILIP A) [Y] 1,2,5,7-11,17,20 * column 1, line 31 - line 41 * * column 2, line 21 - column 4, line 59 * * example 1 * * claims 1-21 *; | [Y]EP0180381 (NUTURN CORP [US]) [Y] 1,5,8,11,20 * page 3, line 25 - line 29 * * page 5, line 1 - page 6, line 25 *; | [DY]US4657951 (TAKARADA MITSUHIRO [JP], et al) [DY] 1,13-16,21 * column 2, line 5 - column 3, line 57 * * column 4, line 24 - line 40 *; | [Y]US4743634 (ROYER JAMES R [US]) [Y] 1,2,5,7-11,17,20 * column 2, line 26 - column 3, line 17 * * column 4, line 37 - line 68 * * sentence 30 - sentence 52 * * column 6, line 16 - line 23 *; | [Y]GB2224285 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 1,5,8,11,20 * page 2, line 11 - page 3, line 20 * * page 4, line 18 - page 5, line 9 * * page 7, line 18 - page 9, line 30; claims 1-9 * |